KRS 0000179925
NIP5262480015
REGON01643357700000
Nazwa"REL HEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREL HEKTOR
Data rejestracji 01 gru 2003 (21 lat temu) 01 gru 2003
Data usunięcia 12 mar 2021 12 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262480015
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2003-12-01
2021-03-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01122312500000
KRZYSZTOF ADAM GOZDEK
Prokurent
2006-10-03
2017-02-27
ŁĄCZNA
TOMASZ MARIAN GRZYBOWSKI
Prokurent
2013-11-07
2015-09-15
ŁĄCZNA, PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
EWA KRYSTEL
Prokurent
2006-10-03
2018-10-29
ŁĄCZNA
BEATA ANNA KLONECKA
Prokurent
2014-02-13
2018-10-29
ŁĄCZNA. PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JACEK KRZYSZTOF STUDZIŃSKI
Prokurent
2015-09-15
2018-10-29
PROKURA ŁĄCZNA
JAROSŁAW JAN WIELICZKO
Prokurent
2003-12-01
2013-11-07
ŁĄCZNA
MARTA ANNA REJMAN
Prokurent
2003-12-01
2006-10-03
ŁĄCZNA
BEATA ANNA KLONECKA
Likwidator
2018-10-29
2021-03-12
EWA ŁUNIEWSKA
Likwidator
2018-10-29
2021-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF JAROSŁAW BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-01
2008-03-19
BOGDAN STEFAN PRZEPIÓRKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-01
2015-09-15
MARIUSZ ROBERT KURZAC
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-19
2013-10-28
MARCIN KOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-28
2013-12-30
MARCIN KOŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-30
2016-01-11
OSCAR EDWARD SWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-15
2018-10-29
EWA ŁUNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-11
2018-10-29
2003-12-01
2018-10-29
"REL HEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-01
2013-11-04
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie