KRS 0000027119
NIP5262197029
REGON01289805500000
NazwaREL DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREL DELTA
Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001
Data usunięcia 16 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262197029
data rejestracji 31 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6491Z LEASING FINANSOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEING LEASE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-11
2022-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
011223125
JAROSŁAW JAN WIELICZKO
Prokurent
2003-12-11
2013-11-19
ŁĄCZNA
MARTA ANNA REJMAN
Prokurent
2003-12-11
2006-09-29
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ADAM GOZDEK
Prokurent
2006-09-29
2017-02-21
ŁĄCZNA
TOMASZ MARIAN GRZYBOWSKI
Prokurent
2013-11-19
2015-08-17
ŁĄCZNA: PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
EWA KRYSTEL
Prokurent
2006-09-29
2018-11-15
ŁĄCZNA
BEATA ANNA KLONECKA
Prokurent
2014-02-24
2018-11-15
ŁĄCZNA PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
JACEK KRZYSZTOF STUDZIŃSKI
Prokurent
2015-08-17
2018-11-15
PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BEATA ANNA KLONECKA
Likwidator
2018-11-15
2022-02-16
EWA ŁUNIEWSKA
Likwidator
2018-11-15
2022-02-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF JAROSŁAW BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-11
2008-03-27
BOGDAN STEFAN PRZEPIÓRKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-11
2015-08-17
MARIUSZ ROBERT KURZAC
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-27
2013-09-17
MARCIN KOŚCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2014-02-24
MARCIN KOŚCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-24
2016-01-28
OSCAR EDWARD SWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-17
2018-11-15
EWA ŁUNIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2018-11-15
2001-07-11
2018-11-15
REL DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-11
2013-11-12
PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie