KRS 0000024014
REGON01250045000000
NazwaING BANK N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaING BANK N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaING BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 02 kwi 2009 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego STRAWINSYLAAN, 2631, AMSTERDAM, 1077ZZ, AMSTERDAM, HOLANDIA
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00 - 499, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYMPETER RICHARD BENNETT
Prokurent
2001-06-29
2009-04-02
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR LESZEK PAWŁOWSKI
Likwidator
2001-11-14
2009-04-02
JOHANNES BERNHARD TIETMEYER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-04-19
PAUL JOZEF DE MEESTER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2009-04-02
MIJNDERT VERVERS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-04-19
KAREL VUURSTEEN
Członek Organu Nadzoru
2006-04-19
2009-04-02
JOHANNES STEKELENBURG
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-04-19
ADRIANUS GERARDUS JACOBS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2009-04-02
LUTGART ALICE VAN DEN BERGHE
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-04-19
JAN DIRK TIMMER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-04-19
GERRIT VERHAGEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2006-04-19
PAULUS FRANCISCUS VAN DER HEIJDEN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2009-04-02
JUSTYNA EWA KESLER
DYREKTOR DS. OPERACJI BANKOWYCH
2001-06-29
2001-11-14
TOMASZ JAROSŁAW STACHURSKI
KIEROWNIK DEPOZYTU
2001-06-29
2001-11-14
EWA ŁUNIEWSKA
DYREKTOR BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ
2001-06-29
2001-11-14
BEATA LUTIK
KIEROWNIK DEPARTAMENTU RYNKU PAPIERÓW DŁUŻNYCH
2001-06-29
2001-11-14
PATRICK GEORGE MACKAY
DYREKTOR DS. OPERACJI BANKOWYCH
2001-06-29
2001-11-14
OSCAR EDWARD IV SWAN
KIEROWNIK DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM HANDLOWYM
2001-06-29
2001-11-14
GEORG JOSEF HAUSER
KIEROWNIK DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POŻYCZKOWYM
2001-06-29
2001-11-14
ELŻBIETA MARIA DUDEK
KIEROWNIK DEPARTAMENTU GWARANCJI I AKREDYTYW
2001-06-29
2001-11-14
MACIEJ WĘGRZYŃSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
2001-06-29
2001-11-14
ANTHONIUS JOHANNES ROOZEN
DYREKTOR GENERALNY
2001-06-29
2001-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
CORNELIS MAAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2009-04-02
JAN HESSEL LINDENBERGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2006-04-19
FREDERICK SHELTON HUBBELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2009-04-02
ALEXANDER HENDRIK RINNOOY KAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2009-04-02
MICHEL JOACHIM TILMANT
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2006-04-19
HANS KAREL VERKOREN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-19
2009-04-02
ERIC FRED BOYER DE LA GIRODAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-19
2009-04-02
2001-06-29
2001-11-14
ING BANK N.V., ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2001-11-14
2004-12-10
ING BANK N.V., ODDZIAŁ W WARSZAWIE - W LIKWIDACJI
2001-06-29
2004-12-10
ING BANK N.V. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie