KRS 0000323762
NIP1070013020
REGON14174489500000
NazwaCREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SOCIÉTÉ ANONYME
Data rejestracji 19 lut 2009 (16 lat temu) 19 lut 2009
Data usunięcia 22 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego GRAND-RUE, 56, LUXEMBOURG, L-1660, LUXEMBOURG, LUXEMBOURG
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.ANNA EDYTA GAJO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-10-15
2012-01-19
WŁADYSŁAW TEOFIL BARTOSZEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-02-19
2012-01-19
ANTONI LEONIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-02-19
2010-02-01
JOANNA BOŁDOK MURRAY
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-02-01
2013-07-11
BENJAMIN SAMUEL RICHARD MIEKISIAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-10-15
2011-12-21
EWA ZOFIA DZIUBAN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-10-15
2012-03-22
ANNA MARIA HOLNICKA SZULC
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-12-21
2013-07-11
PAULINA ANNA PIETKIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-12-21
2013-07-11
ANNA EWA FLORCZYK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-03-22
2013-07-11
ANNA MARIA HOLNICKA-SZULC
Likwidator
2013-07-11
2014-04-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
CHRISTOPHE MAUCHLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-19
2011-09-28
DOMINIK MÜNCHBACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-28
2014-04-22
DANIEL ROBERT WENGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-28
2013-07-11
CHRISTIAN SCHÄRER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-28
2014-04-22
THEIS KARLHEINZ WENKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-28
2014-04-22
YVES MAAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-14
2014-04-22
MICHAEL RÜDIGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-19
2013-02-14
ANDREAS BRANDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-19
2011-09-28
HERVÉ DE MONTLIVAULT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-19
2011-09-28
MARCUS CHRISTIAN LAMMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-22
2014-04-22
2009-02-19
2013-07-11
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie