KRS 0000027917
REGON01052042400000
NazwaCALYON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCALYON POLSKA
Data rejestracji 27 lip 2001 (23 lata temu) 27 lip 2001
Data usunięcia 31 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22842000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 22842000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1142,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6491Z LEASING FINANSOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHMACIEJ RYSZARD OBRONIECKI
Likwidator
2008-12-31
2011-01-31
ARNAUD PHILIPPE BERANGER
Likwidator
2008-12-31
2009-09-04
LOIC MARC BORREY
Likwidator
2009-09-04
2011-01-31
BERNARD MIGNUCCI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2008-12-31
HERVE LEQUITTE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2004-10-21
JEAN-PAUL LEROY
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2004-10-21
JACQUES THEVENEAU
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2004-05-21
BERTRAND DUVAL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2004-10-21
FREDERIC MELUL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-27
2004-05-21
LUC MARTIN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2008-12-31
BASSEM SNAIJE
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2007-08-02
JEAN PAUL MAZOYER
Członek Organu Nadzoru
2007-08-02
2008-12-31
CHRISTINE DI PIRO
Członek Organu Nadzoru
2007-08-02
2011-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BERNARD YAROSLAW SZLACHETKA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-27
2002-10-15
JANUSZ MAREK CZARZASTY
PIERWSZY ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-07-27
2002-11-08
CHRISTOPHE LUCIEN BERNE
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-11-08
2005-04-07
MACIEJ RYSZARD OBRONIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-15
2008-12-31
ELŻBIETA JADWIGA JARZEŃSKA MARTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-04
2005-04-07
ELŻBIETA JADWIGA JARZEŃSKA MARTIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2008-12-31
OLIVIER PERRIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-17
2008-12-31
GUY VINCENT PASQUIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2004-03-04
OLIVIER ROBERT PERRIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2001-10-19
BAUDOIN ROGER AUVRAY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-27
2005-10-21
2001-07-27
2004-05-21
"CREDIT LYONNAIS BANK POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-05-21
2008-06-03
CALYON BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2008-06-03
2008-12-31
CALYON POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-27
2006-02-21
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie