KRS 0000239763
NazwaCREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaCREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SOCIÉTÉ ANONYME
Data rejestracji 18 sie 2005 (19 lat temu) 18 sie 2005
Data usunięcia 04 sie 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres ŻWIRKI I WIGURY, 18A, WARSZAWA, 02-092, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER, 9, PARYŻ, 92920, PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.HUBERT MICHEL VIEILLE CESSAY
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-08-18
2006-09-29
OLIVIER ROBERT PERRIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-06-22
2007-11-21
ELŻBIETA JADWIGA JARZEŃSKA MARTIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-11
2007-11-21
IWONA ZIĘBA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-11
2014-08-04
MACIEJ RYSZARD OBRONIECKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-11
2014-08-04
PRZEMYSŁAW PIOTR GDAŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-09-29
2007-09-11
PIOTR JACEK KWIATKOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-09-11
2014-08-04
ARNAUD PHILIPPE BERANGER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-11-21
2009-09-21
LOIC MARC BORREY
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-09-21
2014-08-04
ROGER GOBIN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2010-04-16
PATRICK STEVENSON
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2010-04-16
EDMOND ALPHANDERY
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2014-08-04
DIDIER MARTIN
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2014-08-04
RENE BARBIER DE LA SERRE
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2010-04-16
JEAN-MARIE SANDER
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2011-03-29
FRANCOIS IMBAULT
Członek Organu Nadzoru
2005-08-18
2014-08-04
JEAN LE VOURCH
Członek Organu Nadzoru
2010-04-16
2014-08-04
JEAN PHILIPPE
Członek Organu Nadzoru
2010-04-16
2014-08-04
MARC KYRIACOU
Członek Organu Nadzoru
2010-04-16
2014-08-04
ORGAN REPREZENTACJIDYREKTOR GENERALNY
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z DYREKTORÓW GENERALNYCH SAMODZIELNIE, A W ICH BRAKU PREZES RADY ADMINISTRUJĄCEJ SAMODZIELNIE.
YVES PERRIER
DYREKTOR GENERALNY UPEŁNOMOCNIONY PRZEZ RADĘ ADMINISTRUJĄCĄ
2005-08-18
2010-04-16
MARC LITZLER
DYREKTOR GENERALNY UPEŁNOMOCNIONY PRZEZ RADĘ ADMINISTRUJĄCĄ
2005-08-18
2010-04-16
JEROME GRIVET
DYREKTOR GENERALNY UPEŁNOMOCNIONY
2010-04-16
2011-03-29
ALAIN MASSIERA
DYREKTOR GENERALNY UPEŁNOMOCNIONY
2010-04-16
2011-03-29
JEAN YVES HOCHER
DYREKTOR GENERALNY
2011-03-29
2014-08-04
FRANCIS CANTERINI
DYREKTOR GENERALNY UPEŁNOMOCNIONY
2011-03-29
2014-08-04
PIERRE CAMBEFORT
DYREKTOR GENERALNY UPEŁNOMOCNIONY
2011-03-29
2014-08-04
EDOUARD ESPARBES
DYREKTOR GENERALNY
2005-08-18
2010-04-16
PATRICK VALROFF
DYREKTOR GENERALNY
2010-04-16
2011-03-29
2005-08-18
2010-04-16
CALYON SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2005-08-18
2010-04-16
CALYON SPÓŁKA AKCYJNA
2010-04-16
2011-03-29
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
2005-08-18
2006-03-02
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-679, WARSZAWA, POLSKA
2006-03-02
2013-11-19
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie