KRS 0000252130
NIP8121860987
REGON14041630900000
NazwaEKO FOOD JANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaEKO FOOD JANÓW LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 10 mar 2006 (19 lat temu) 10 mar 2006
Data usunięcia 06 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 44, JANÓW, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5876800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8121860987
data rejestracji 04 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJADWIGA SZKLARSKA
Wspólnik
2006-03-10
2012-10-22
1100 (TYSIĄC STO) UDZIAŁÓW PO 100 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110000 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY)
Wspólnik
2006-03-10
2007-03-26
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 PLN (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01662434300000
JACEK WOJTAS
Wspólnik
2007-03-26
2009-04-15
1056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI STO PIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH
ZBIGNIEW JAN SZKLARSKI
Wspólnik
2008-09-02
2012-10-22
4.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 404.000 PLN.
MICHAŁ KOCHANOWSKI LAREN
Wspólnik
2009-10-16
2012-10-22
2200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW PO 100 PLN KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220000 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY)
JACEK WOJTAS
Wspólnik
2009-10-16
2012-10-22
5.140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 514.000 PLN.
PROWINCJA WIELKOPOLSKO - MAZOWIECKA TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO
Wspólnik
2010-01-25
2013-12-13
28602 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2860200 ZŁ
040018121
Wspólnik
2013-12-13
2020-02-06
33.602 UDZIAŁY PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.360.200 /TRZY MILIONY TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH/.
14271771300000
JACEK WOJTAS
Prokurent
2010-04-06
2010-06-01
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR KUŹNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2010-06-01
JANUSZ MAREK CZARZASTY
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2011-04-28
RYSZARD TADEUSZ FRIEDRICH
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2020-02-06
ANDRZEJ KISZKURNO
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2010-01-25
MICHAŁ KOCHANOWSKI LAREN
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2010-01-25
JERZY BANAŚ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-16
2020-02-06
ZBIGNIEW JAN SZKLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-25
2010-06-01
PIOTR EDWARD KUŹNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2011-07-15
MAREK ANDRZEJ STANEK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-28
2020-02-06
MARIA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-22
2013-12-13
WOJCIECH KAPUSTA
Powiernik
2015-11-04
2020-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
ZBIGNIEW BOGUSŁAW SITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-03-10
2007-03-26
ZBIGNIEW JAN SZKLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2009-10-16
JACEK WOJTAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-26
2009-10-16
JACEK WOJTAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-16
2010-04-06
KRZYSZTOF JERZY BAŁANDA
PREZES ZARZĄDU
2009-10-16
2010-04-06
ZBIGNIEW STEFAN LASOTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-16
2010-04-06
MARIA AGNIESZKA JASIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-06
2010-06-01
JACEK WOJTAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2011-04-28
JAN LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-01
2010-08-23
ZBIGNIEW JAN SZKLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-23
2011-04-28
2006-03-10
2015-11-04
EKO FOOD JANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie