KRS 0000071715
NIP5271248329
REGON01191583400000
NazwaFUNDACJA UNITED WAY POLSKA
Krótka nazwaUNITED WAY POLSKA
Data rejestracji 25 sty 2002 (23 lata temu) 25 sty 2002
Data usunięcia 20 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. POPRAWNA, 141A, WARSZAWA, 03-984, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@UNITEDWAY.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (4)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8532C PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANARONALD NAWROCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2019-02-20
STEVEN JAY SANDWEISS
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2003-02-25
MATEUSZ ŻELEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2019-02-20
TOMASZ SIELICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2018-04-19
PIOTR SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2006-08-18
MAREK JANICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2014-05-28
BARBARA PRZYBYLSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2013-08-06
ANDRZEJ DOPIERAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2007-02-06
DAVID ALLAN BAILEY
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2019-02-20
SHIRISH APTE
Członek Organu Nadzoru
2002-01-25
2004-12-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.
PIOTR ANDRZEJ BIERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-07-10
2012-08-21
PIOTR MARIAN CHĄDZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-25
2005-05-05
ADAM SETH GOLDMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-25
2003-02-25
MAGDALENA PAWLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-25
2004-12-15
JULITA KATARZYNA DĄBROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-25
2004-12-15
WALDEMAR PIOTR LESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2004-12-15
2006-08-18
JUSTYNA KINGA NOWAK DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2004-12-15
2008-07-10
ANNA KRASNOWSKA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2005-05-05
2006-03-28
ANNA KRASNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-28
2008-07-10
EMILIA BARBARA GROMADOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI
2005-05-05
2008-07-10
2002-01-25
2013-08-06
"WSPÓLNA DROGA" UNITED WAY POLSKA
2013-08-06
2015-01-29
FUNDACJA "WSPÓLNA DROGA" UNITED WAY POLSKA
2002-01-25
2009-12-11
KOSZYKOWA, 14, WARSZAWA, 00-564, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-11
2014-03-28
KINOWA, 19, WARSZAWA, 04-030, WARSZAWA, POLSKA
2014-03-28
2017-06-19
POKRZYWNICKA, 3, WARSZAWA, 04-320, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie