KRS 0000104443
REGON01325068100000
Nazwa"EDB - STER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDB - STER POLSKA
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 09 cze 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MAGAZYNOWA, 1, WARSZAWA, 02-652, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5040000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3330Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWspólnik
2002-04-09
2006-06-09
5.040 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.040.000 ZŁ
01266124100000
EDB FELLESDATA AS
Wspólnik
2002-09-25
2004-03-16
5246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5246000,00 ZŁ
Wspólnik
2004-03-16
2006-03-31
5.246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.246.000 ZŁOTYCH NABYTE W CELU UMORZENIA W TRYBIE ART. 200 § 1 KSH.
01325068100000
GRZEGORZ STANISŁAW FITTA
Prokurent
2002-12-13
2004-07-16
ŁĄCZNA
GRZEGORZ STANISŁAW FITTA
Likwidator
2005-02-09
2005-12-08
KRZYSZTOF ANDRZEJ ZAWISZA
Likwidator
2005-12-08
2006-06-09
PIOTR LESZEK SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2006-03-31
STEIN ARTUR ANDERSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2004-02-24
OLE GROTTING TRASTI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2003-10-16
HALVOR VANGDAL
Członek Organu Nadzoru
2003-10-16
2004-02-24
WOJCIECH MARIAN KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-24
2006-03-31
WŁODZIMIERZ JACEK KAWECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2002-09-25
MIROSŁAW ANDRZEJ METYCH
Członek Organu Nadzoru
2004-02-24
2006-03-31
ADAM MIECZYSŁAW PLUTA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2002-09-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOM FREDRIK JOHNSRUD
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-09
2004-02-24
MICHAŁ JAKUB TUSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2004-07-16
MACIEJ KAZIMIERZ GAWLIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-16
2004-07-16
MACIEJ KAZIMIERZ GAWLIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2005-02-09
GRZEGORZ STANISŁAW FITTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-16
2005-02-09
PAWEŁ JERZY CZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-09
2003-10-16
2002-04-09
2002-09-25
"STER - PROJEKT KONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-25
2005-02-09
"EDB - STER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie