KRS 0000118333
REGON01207373900000
NazwaNOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Data rejestracji 14 cze 2002 (22 lata temu) 14 cze 2002
Data usunięcia 03 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5600000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (45)
#4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3001Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #3120A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4521C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH #4521E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4525B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWŁODZIMIERZ JACEK KAWECKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2005-02-23
WOJCIECH MARIAN KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2005-02-23
DANUTA JOANNA ONACZYSZYN
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2008-10-03
PIOTR MAJCHERKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2003-07-28
ADAM MIECZYSŁAW PLUTA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2005-08-03
ZYGMUNT JUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-14
2003-07-28
PIOTR LESZEK SMÓLSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2005-08-03
MACIEJ KAZIMIERZ GAWLIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2005-12-29
DARIUSZ JANUSZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2005-12-29
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2005-05-13
2005-12-29
Wspólnik
2002-06-14
2005-12-29
11.200 (JEDENAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 5.600.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
01266124100000
Wspólnik
2005-12-29
2008-10-03
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁOTYCH
14021341100000
MARIA MONIKA GĄSECKA
Prokurent
2002-06-14
2003-07-28
SAMODZIELNA
ANNA MARIA SKRZECZ
Prokurent
2003-07-28
2006-02-24
SAMOISTNA
SŁAWOMIR MANOWSKI
Prokurent
2006-02-24
2007-02-12
SAMOISTNA
KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Prokurent
2006-11-23
2008-10-03
SAMOISTNA
PAWEŁ CZESŁAW SZYMAŃSKI
Prokurent
2007-02-12
2008-10-03
SAMOISTNA
PAULINA ANNA KAŹMIERCZAK
Prokurent
2007-02-12
2008-10-03
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ZDZISŁAW JÓZEF KÓŁKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2008-10-03
ANNA MARIA SKRZECZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-24
2008-10-03
WITOLD STANISŁAW ONACZYSZYN
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2008-10-03
2002-06-14
2003-07-28
MAGAZYNOWA, 1, WARSZAWA, 02-652, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-28
2004-11-26
AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 135, WARSZAWA, 02-570, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie