KRS 0000004100
NIP8971605508
REGON93199469800000
NazwaPRODUCENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RADCOMP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRODUCENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH RADCOMP
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 10 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOKOLNICZA, 34/38, WROCŁAW, 53-660, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8470000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji847000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #3162A PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR ANDRZEJ KLIMOWICZ
Prokurent
2002-05-24
2008-07-10
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH KULBIŃSKI
Prokurent
2002-05-24
2006-08-17
PROKURA ŁĄCZNA
MAŁGORZATA MONIKA DRĄG
Prokurent
2006-08-17
2008-07-10
PROKURA ŁĄCZNA
ANNA CECYLIA PIÓRKOWSKA
Prokurent
2002-05-24
2008-07-10
PROKURA ŁĄCZNA
TOMASZ DEC
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2007-05-15
ZBIGNIEW KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2007-05-15
1957-09-04
GRZEGORZ MAREK ZIELENIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2007-05-15
WŁODZIMIERZ FRANKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2008-07-10
LECH BRZEZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2008-07-10
MICHAŁ JAKUB GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-15
2008-07-10
TOMASZ LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-05-15
2008-07-10
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2007-05-15
2008-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICE PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR RADLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2008-07-10
LESZEK ZDZISŁAW MISIURA
WICE PREZES ZARZĄDU
2006-07-04
2008-07-10
2001-06-04
2002-05-24
KRAKOWSKA, 19-23, WROCŁAW, 50-424, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie