KRS 0000037018
NIP5260251902
REGON00138352300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "POSTINFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "POSTINFO"
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 06 mar 2015 06 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRANICKIEGO ADAMA, 13, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7310A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2001-08-20
2002-10-15
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ
01623083900000
Wspólnik
2001-08-20
2011-07-21
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
00013262900000
FUNDACJA NAUKOWA IM.PROF.E.TAYLORA
Wspólnik
2001-08-20
2008-07-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-10-15
2005-01-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30000 ZŁOTYCH
00811880100000
Wspólnik
2005-01-21
2007-09-13
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.000 ZŁOTYCH
09000387600000
Wspólnik
2007-09-13
2010-04-06
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000 ZŁOTYCH
35017679400000
Wspólnik
2010-04-06
2015-03-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01033457800000
MICHAŁ JAKUB GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2007-12-27
SŁAWOMIR ANDRZEJ MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-20
2010-06-16
RADOSŁAW SEMKŁO
Członek Organu Nadzoru
2010-06-16
2011-02-14
MIROSŁAW JERZY FERENIEC
Członek Organu Nadzoru
2010-06-16
2011-09-08
SŁAWOMIR ANDRZEJ MADEJ
Członek Organu Nadzoru
2011-02-14
2015-03-06
KAROL KRZYSZTOF CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-16
2015-03-06
ILONA ANNA ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2011-09-08
2012-03-12
EWELINA ELJASZUK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-12
2013-07-04
JAROSŁAW ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-07-04
2015-03-06
ARTUR PALECZNY
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2007-12-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
TOMASZ HENRYK SZULC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2009-03-20
TOMASZ HENRYK SZULC
PREZES ZARZĄDU
2009-03-20
2015-03-06
MARIA KATARZYNA OLESIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-09
2008-08-27
ŁUKASZ JAN MAJER
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2009-03-20
TOMASZ MADURA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-20
2011-02-14
RADOSŁAW SEMKŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-14
2015-03-06
WITOLD MALINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-12
2013-07-04
WITOLD MALINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-04
2015-03-06
WOJCIECH HIERONIM KOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-20
2007-07-09
2001-08-20
2007-03-26
WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA
2007-03-26
2012-10-24
AL. JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie