KRS 0000030274
NIP5840452818
REGON19035020900000
NazwaASSECO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASSECO SYSTEMS
Data rejestracji 03 sie 2001 (23 lata temu) 03 sie 2001
Data usunięcia 10 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 79, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34797500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3220B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH #3230B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHELŻBIETA EWA KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-02
2004-06-15
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2002-01-02
ANDRZEJ KOZNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2002-01-02
JAROSŁAW OGORZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-03
2002-01-02
KONRAD KUCZMAR
Członek Organu Nadzoru
2002-01-02
2003-10-14
JAROSŁAW OGORZAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-15
2004-11-25
PIOTR JELEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-24
2007-08-16
LECH GRZEGORZ CABAJ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2007-12-10
JACEK DUCH
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2007-12-10
ADAM TADEUSZ GÓRAL
Członek Organu Nadzoru
2007-06-05
2007-12-10
JADWIGA KRZEMIŃSKA
Prokurent
2001-08-03
2002-07-23
SAMOISTNA
GRZEGORZ MICHAŁ DORUCH
Prokurent
2002-07-23
2005-06-17
SAMOISTNA
JÓZEF CHROMIK
Prokurent
2002-07-23
2004-06-15
SAMOISTNA
MAŁGORZATA HANNA MATERSKA SZMIDT
Prokurent
2004-06-15
2005-04-26
SAMOISTNA
"ASSECO POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-08-03
2007-12-10
69.595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.797.500,00 ZŁ
010334578
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MAŁGORZATA HANNA MATERSKA SZMIDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-26
2005-06-17
LECH CABAJ
PREZES ZARZĄDU
2005-06-17
2007-06-05
RAFAŁ GUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-17
2007-12-10
TADEUSZ KAZIMIERZ KIJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-22
2007-12-10
ANDRZEJ WALDEMAR JASKULSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-05
2007-12-10
WITOLD WILIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-22
2007-12-10
JÓZEF CHROMIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2002-07-23
MICHAŁ SZCZĘŚNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2005-04-26
EWA PRESTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2005-04-26
ANDRZEJ DEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-03
2005-04-26
2001-08-03
2007-06-04
"SOFTBANK SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-03
2006-01-04
MARYNARKI POLSKIEJ, 177, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
2006-01-04
2006-06-20
KORFANTEGO, 79, KATOWICE, 40-161, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie