KRS 0000100033
NIP5932329758
REGON19266521300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DYMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DYMARKA
Data rejestracji 15 mar 2002 (23 lata temu) 15 mar 2002
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOMUNALNA, 17, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 430000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#45 BUDOWNICTWO #I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANDRZEJ KOZNOWSKI
Wspólnik
2005-06-14
2007-05-25
380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190.000,- ZŁOTYCH
LUDWIK BICZKOWSKI
Wspólnik
2006-04-13
2007-01-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
WOJCIECH PIOTR KOZNOWSKI
Wspólnik
2007-05-25
2017-01-31
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95000,00 ZŁ
JOLANTA MARIA KOZNOWSKA
Wspólnik
2007-05-25
2017-01-31
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95000,00 ZŁ
TADEUSZ STANISŁAW CHOJNACKI
Wspólnik
2002-03-15
2005-06-14
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
MICHAŁ ANDRZEJ CHOJNACKI
Wspólnik
2002-03-15
2002-10-11
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
KAROL KLUKOWSKI
Wspólnik
2005-06-14
2017-01-31
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000,- ZŁOTYCH
ALBERT JANUSZ PAWLAT
Wspólnik
2002-03-15
2002-10-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
STANISŁAW ROMAN PAWLUCY
Wspólnik
2002-03-15
2002-10-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ ANDRZEJ CHOJNACKI
Wspólnik
2003-03-14
2006-04-13
90 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 PLN
ANDRZEJ KOZNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2006-04-13
SYLWIA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-13
2007-01-30
WOJCIECH PIOTR KOZNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-30
2009-04-17
JOLANTA ELŻBIETA JĘCZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2017-01-31
GRZEGORZ WŁADYSŁAW SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-14
2017-01-31
MICHAŁ STANISŁAW SKRZYŃSKI
Kurator
2012-12-20
2016-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
TADEUSZ STANISŁAW CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-15
2005-06-14
MICHAŁ ANDRZEJ CHOJNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-03-14
2006-04-13
KAROL KLUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-06-14
2006-04-13
KAROL KLUKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2007-01-30
ANDRZEJ KOZNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2007-05-25
LUDWIK BICZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-13
2007-01-30
KONRAD HUBERT KIERKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-25
2008-09-19
RADOSŁAW DONDEREWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-05-25
2008-01-03
RYSZARD EUGENIUSZ BIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2011-05-18
2002-03-15
2002-03-26
KOMUNALNA, 7, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie