KRS 0000054041
REGON19028507300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "TAL BROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "TAL BROS"
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 13 mar 2018 13 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, GDAŃSK, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADARIUSZ ADAM MALICKI
Wspólnik
2001-10-19
2002-04-08
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH
ADAM KABAT
Wspólnik
2001-10-19
2002-04-08
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH
WALDEMAR ROKICKI
Wspólnik
2001-10-19
2002-04-08
15 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI TYSIĄC PIEĆSET ZŁOTYCH
MICHAŁ STANISŁAW SKRZYŃSKI
Wspólnik
2002-04-08
2005-06-02
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ.
LESZEK RYSZARD STĘPNIAK
Wspólnik
2005-06-02
2018-03-13
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ STANISŁAW SKRZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-19
2005-06-02
LESZEK RYSZARD STĘPNIAK
PREZES ZARZĄDU
2005-06-02
2018-03-13
2001-10-19
2005-06-02
REDUTA ŻBIK, 10, GDAŃSK, 80-771, GDAŃSK, POLSKA
2005-06-02
2012-10-08
UJEŚCISKO, 12, GDAŃSK, 80-130, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie