KRS 0000039081
REGON19248555700000
Nazwa"TB OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTB OPAKOWANIA
Data rejestracji 29 sie 2001 (23 lata temu) 29 sie 2001
Data usunięcia 22 wrz 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 30-GO STYCZNIA, 32, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 685000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2523Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2524Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIMARCIN ZYGMUNT ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2005-01-25
PIOTR MARIUSZ GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2002-09-30
DARIUSZ ADAM MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2002-09-30
WITOLD LEJK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-11-23
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-30
2005-01-25
AGNIESZKA MARIA WAJDA
Członek Organu Nadzoru
2005-01-25
2005-08-30
ROBERT MAREK SUFIN
Członek Organu Nadzoru
2005-01-25
2005-08-30
ANNA KATARZYNA OZIMSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2006-09-22
JERZY BUJKO
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2006-06-22
MARCIN ZYGMUNT ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-23
2006-09-22
ADAM GRZEGORZ KABAT
Wspólnik
2001-08-29
2006-09-22
105 52.500 ZŁ
Wspólnik
2002-01-08
2005-08-01
250 125.000 ZŁ
19191141400000
Wspólnik
2005-08-01
2006-09-22
1132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 566000 ZŁ
01114000800000
WALDEMAR MACIEJ ROKICKI
Wspólnik
2001-08-29
2002-01-08
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 PLN
DARIUSZ ADAM MALICKI
Wspólnik
2001-08-29
2006-09-22
105 52.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
SŁAWOMIR MICHAŁ KĘSY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-27
2006-09-22
ADAM GRZEGORZ KABAT
PREZES
2001-08-29
2006-09-22
DARIUSZ ADAM MALICKI
WICEPREZES
2001-08-29
2002-01-08
ALEKSANDER WIESŁAW RYSIEWICZ
WICEPREZES
2002-01-08
2002-09-30
JANUSZ KALENIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2003-08-27
DARIUSZ ADAM MALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-30
2006-09-22
2001-08-29
2006-09-22
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-29
2006-09-22
"TB OPAKOWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-29
2006-09-22
30-GO STYCZNIA, 32, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2006-07-03
2006-09-22
2521Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2006-07-03
2006-09-22
2522Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2006-07-03
2006-09-22
2523Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA
2006-07-03
2006-09-22
2524Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2006-07-03
2006-09-22
5155Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2006-07-03
2006-09-22
5156Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2006-07-03
2006-09-22
5187Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI
2006-07-03
2006-09-22
5190Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2006-07-03
2006-09-22
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2006-07-03
2006-09-22
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie