KRS 0000031948
NIP5213116048
REGON01644502000000
Nazwa"WARTON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARTON
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 30 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 36, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 299000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (27)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4512Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4533 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2001-07-31
2014-03-24
299 UDZIAŁÓW PO 1.000 PLN ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 299.000 PLN
01292719900000
Wspólnik
2014-03-24
2015-06-30
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 299.000,00 ZŁOTYCH
14291046200000
KAROL ADAM TELUS
Prokurent
2014-09-25
2015-06-30
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PIOTR LESZEK KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-02-10
2006-11-21
BARTOSZ MAREK CIELENKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-11-21
2007-10-12
PIOTR MALEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-12
2009-09-14
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2001-12-06
JERZY WÓJCIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2002-06-14
ZBIGNIEW DRZEWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2004-02-10
AGNIESZKA MARIA WAJDA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-14
2014-09-25
DARIUSZ PAWEŁ GUTAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-09-25
2015-06-30
2001-07-31
2001-12-06
SIELECKA, 22, WARSZAWA, 00-738, WARSZAWA, POLSKA
2001-12-06
2002-08-12
GWIAŹDZISTA, 7C, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-12
2003-07-08
ŚNIADECKICH, 17, WARSZAWA, 00-654, WARSZAWA, POLSKA
2003-07-08
2004-04-16
BELWEDERSKA, 23, WARSZAWA, 00-761, WARSZAWA, POLSKA
2004-04-16
2005-02-11
PAŃSKA, 73, WARSZAWA, 00-834, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie