KRS 0000014699
REGON63116864000000
NazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO-WIELKOPOLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO-WIELKOPOLSKA"
Data rejestracji 24 maj 2001 (23 lata temu) 24 maj 2001
Data usunięcia 25 sie 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GARBARY, 56, POZNAŃ, 61-758, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3270000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNAMARIAN KAZIMIERZ KŁECZEK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2004-07-21
TADEUSZ KURAŚ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-13
2004-07-21
STANISŁAW JÓZEF JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-04-16
2004-12-14
ANDRZEJ KAZIMIERZ SOŁTYK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2005-08-25
SYLWIA DOMINIKA ZAWADZKA SALAMOŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2005-08-25
CARINA BARBARA WAWRZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2005-08-25
KINGA ZUCHMANTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2005-08-25
JAROSŁAW DOMINIK STAWARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-12-14
2005-08-25
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2001-11-12
PIOTR MAREK BUCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-24
2002-05-29
Wspólnik
2001-05-24
2005-08-25
3237 UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ. KAŻDY, ŁĄCZNIE W WYSOKOŚCI 3.237.000,00 ZŁ.
01292719900000
JERZY STEFAN ŁUŚ
Prokurent
2001-06-19
2002-10-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY RYSZARD CERBA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-24
2002-05-29
LESŁAW JANUSZ KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-05-29
2003-07-28
PIOTR ANDRZEJ KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-28
2005-08-25
MAREK JÓZEF STAWUJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-24
2002-04-18
2001-05-24
2002-09-13
"TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI AGRO - POZNAŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie