KRS 0000305686
NIP7822450106
REGON30088497500000
NazwaPROTEA OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROTEA OFFICE
Data rejestracji 13 maj 2008 (16 lat temu) 13 maj 2008
Data usunięcia 19 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-731, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822450106
data rejestracji 01 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHGRZEGORZ PIASECKI
Wspólnik
2008-05-13
2008-09-30
167 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ
PAWEŁ ŻDŻARSKI
Wspólnik
2008-05-13
2008-09-30
167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ
JAROSŁAW PAWEŁ GORZELAŃCZYK
Wspólnik
2008-05-13
2008-09-30
167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ
Wspólnik
2008-09-30
2017-05-22
775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500,00 ZŁ.
30053766000000
Wspólnik
2015-03-04
2019-09-19
725 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.500,00 ZŁ.
30098941500000
Wspólnik
2017-05-22
2019-09-19
775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500,00 ZŁ.
30269261300000
JAROSŁAW PAWEŁ GORZELAŃCZYK
Prokurent
2008-05-13
2014-05-06
SAMOISTNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE
PAWEŁ ROMAN ŻDŻARSKI
Prokurent
2015-11-06
2019-09-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-13
2008-09-30
JERZY STEFAN ŁUŚ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2012-12-05
GRZEGORZ PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-05
2015-03-04
ADAM MAREK KULTYS
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2015-11-06
GRZEGORZ PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-06
2018-03-07
KRYSTYNA ŻDŻARSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-03-07
2018-04-26
GRZEGORZ PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-26
2019-09-19
2008-05-13
2014-08-11
"TERRA PROMESSA NOVA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-13
2010-03-02
RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA
2010-03-02
2019-02-19
NOWOWIEJSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-731, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie