KRS 0000718543
NIP7831772720
REGON36947357000000
NazwaTERRA HAUS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERRA HAUS INVEST
Data rejestracji 12 lut 2018 (7 lat temu) 12 lut 2018
Data usunięcia 09 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-731, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGRZEGORZ PIASECKI
Wspólnik
2020-03-13
2022-09-09
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
GRZEGORZ PIASECKI
Wspólnik
2018-02-12
2018-03-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
PAWEŁ ROMAN ŻDŻARSKI
Wspólnik
2018-02-12
2018-03-05
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
MACIEJ PIASECKI
Wspólnik
2018-03-05
2020-03-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
KRYSTYNA ŻDŻARSKA
Wspólnik
2018-03-05
2020-03-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ŁUKASZ RYBARCZYK
Wspólnik
2018-03-05
2020-03-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
Wspólnik
2020-03-13
2022-05-23
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
63460489100000
PAWEŁ ROMAN ŻDŻARSKI
Wspólnik
2020-03-13
2022-09-09
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PAWEŁ ROMAN ŻDŻARSKI
Beneficjent
GRZEGORZ PIASECKI
zgłaszający - członek zarządu
GRZEGORZ PIASECKI
Beneficjent
PAWEŁ ROMAN ŻDŻARSKI
Prokurent
2018-09-20
2022-09-09
SAMOISTNA
PAWEŁ ROMAN ŻDŻARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ PIASECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-12
2022-09-09
KRYSTYNA ŻDŻARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-05
2018-09-20
2018-02-12
2019-03-06
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 10, POZNAŃ, 61-731, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie