KRS 0000216732
NIP9730798995
REGON97810238700000
NazwaREGIONALNY SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" SPÓŁDZIELNIA W ZIELONEJ GÓRZE - POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREGIONALNY SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" W ZIELONEJ GÓRZE - POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Data rejestracji 09 wrz 2004 (20 lat temu) 09 wrz 2004
Data usunięcia 11 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 9, ZIELONA GÓRA, 65-124, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHRYSZARD CIESIELSKI
Likwidator
2005-04-27
2014-04-11
LESZEK KACZMARSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
MICHAŁ BERNARD WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
JERZY STEFAN ŁUŚ
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
KATARZYNA ANNA LISIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
ROMUALD EWALD LENKAJTIS
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
JÓZEF DOLATA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
IRENEUSZ STANISŁAW KRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2014-04-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁDZIELNIĘ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).
LESŁAW JANUSZ KUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2005-04-27
RYSZARD CIESIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-09
2005-04-27
BŁAŻEJ NADOBNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-09
2005-04-27
JOANNA BARBARA MAZUR
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2005-04-27
2004-09-09
2005-04-27
REGIONALNY SAMORZĄDOWY FUNDUSZ POŻYCZKOWY "KARBONA" SPÓŁDZIELNIA W ZIELONEJ GÓRZE - POLSKA GRUPA SPÓŁDZIELNI POŻYCZKOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie