KRS 0000390290
NIP5792245492
NazwaGARNELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGARNELA
Data rejestracji 28 cze 2011 (13 lat temu) 28 cze 2011
Data usunięcia 26 mar 2015 26 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSKA, 74, MIKOSZEWO, 82-103, MIKOSZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2351Z PRODUKCJA CEMENTU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2365Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMJÓZEFA ZENOBIA BACZEWSKA
Wspólnik
2013-02-28
2015-03-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO W 1/3 CZĘŚCI
MONIKA BACZEWSKA ALEXANDROPOULOU
Wspólnik
2013-02-28
2015-03-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO W 1/3 CZĘŚCI
MARTA BACZEWSKA GOLIK
Wspólnik
2013-02-28
2015-03-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ - WSPÓŁWŁASNOŚĆ MAJĄTKU SPADKOWEGO W 1/3 CZĘŚCI
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
Wspólnik
2011-06-28
2015-03-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
WIESŁAW ANDRZEJ KANTOR
Wspólnik
2011-06-28
2015-03-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
KRZYSZTOF ANDRZEJ WŁODARCZYK
Wspólnik
2011-06-28
2015-03-26
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW BACZEWSKI
Wspólnik
2011-06-28
2013-02-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁOTYCH
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
Likwidator
2013-05-28
2015-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
WŁADYSŁAW BACZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-28
2013-02-28
KRZYSZTOF ANDRZEJ WŁODARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-28
2013-02-28
WIESŁAW ANDRZEJ KANTOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-28
2013-05-28
MAREK RYSZARD STRZELICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-28
2013-05-28
MAREK KRZYSZTOF SUWAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-28
2013-05-28
2011-06-28
2013-05-28
GARNELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie