KRS 0000053720
REGON19154302800000
NazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO-GDAŃSK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO-GDAŃSK"
Data rejestracji 31 paź 2001 (23 lata temu) 31 paź 2001
Data usunięcia 16 lis 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 6, GDAŃSK, 80-180, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12366000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-10-31
2005-11-16
12.366 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.366.000,00 ZŁ
01292719900000
AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
Wspólnik
2002-01-21
2003-06-16
124 UDZIAŁY PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.000 ZŁ.
010344708
ZYGMUNT KOMAR
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2003-12-01
ANDRZEJ TOMASZ PODKOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-30
2003-06-16
BARBARA ANNA MAJDE
Członek Organu Nadzoru
2003-06-16
2004-11-24
MACIEJ PIOTR KRZYŻANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-16
2004-11-24
ALEKSANDRA MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-01
2004-11-24
ANDRZEJ KAZIMIERZ SOŁTYK
Członek Organu Nadzoru
2004-11-24
2005-11-16
PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-31
2002-05-14
JERZY WÓJCIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-14
2003-06-16
KINGA ZUCHMANTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-24
2005-11-16
STANISŁAW JÓZEF JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-11-24
2005-01-26
TADEUSZ KAPCEWICZ
Prokurent
2001-10-31
2002-05-14
SAMOISTNA
DARIUSZ ROMAN CZERWIŃSKI
Prokurent
2002-05-14
2002-09-04
SAMOISTNA
TADEUSZ KAPCEWICZ
Prokurent
2002-09-04
2004-03-09
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI ORAZ PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
CZESŁAW ĆWIKLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-31
2002-05-14
TOMASZ ANTONI NEUMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-03-20
2002-05-14
TOMASZ ANTONI NEUMAN
PREZES ZARZĄDU
2002-05-14
2002-12-16
GRZEGORZ SUDOMIR
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-22
2002-09-04
JAN SZUREK
PREZES ZARZĄDU
2002-09-04
2004-03-09
HANNA DZIEDZIOŁO
PREZES ZARZĄDU
2004-03-09
2005-11-16
2001-10-31
2005-01-26
STĄGIEWNA, 2, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie