KRS 0000315559
NIP7412075910
REGON28034928600000
Nazwa"PROJEKT PACÓŁTÓWKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROJEKT PACÓŁTÓWKO
Data rejestracji 15 paź 2008 (16 lat temu) 15 paź 2008
Data usunięcia 05 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OKRĘŻNA, 61, STARE BABICE, 05-082, STARE BABICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHJERZY PAWEŁ MICHALCZYK
Wspólnik
2008-10-15
2018-09-05
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200 ZŁ
AGNIESZKA DAGMARA MICHALCZYK
Wspólnik
2008-10-15
2018-09-05
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200 ZŁ
IWONA REGINA STEFANIUK
Wspólnik
2008-10-15
2018-09-05
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200 ZŁ
JOLANTA GRAŻYNA PIOTROWSKA
Wspólnik
2008-10-15
2018-09-05
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.200 ZŁ
AGNIESZKA DAGMARA MICHALCZYK
Prokurent
2008-10-15
2011-03-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
IWONA REGINA STEFANIUK
Prokurent
2008-10-15
2011-03-08
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JOLANTA GRAŻYNA PIOTROWSKA
Likwidator
2011-03-08
2018-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MONIKA MARIA STĘPNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-15
2011-03-08
JOLANTA GRAŻYNA PIOTROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-15
2011-03-08
ZYGMUNT KOMAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-15
2011-03-08
2008-10-15
2011-03-08
"PROJEKT PACÓŁTÓWKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-15
2017-05-16
23, PACÓŁTÓWKO, 14-107, GIERZWAŁD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie