KRS 0000022305
REGON01120870000000
NazwaANDERSEN BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANDERSEN BUSINESS CONSULTING
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 23 gru 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1331250,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA"ARTHUR ANDERSEN" SP.Z O.O.
Wspólnik
2001-07-06
2003-01-30
1.065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.331.250 ZŁOTYCH
006376580
Wspólnik
2003-01-30
2008-12-23
1.065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.331.250 ZŁOTYCH
01528597900000
KRZYSZTOF PNIEWSKI
Prokurent
2003-10-20
2008-12-23
ŁĄCZNA
ROBERT JAN ZDUŃCZYK
Prokurent
2004-10-06
2008-12-23
ŁĄCZNA
MARCIN ROBERT ZDRAL
Prokurent
2004-12-08
2008-12-23
ŁĄCZNA
MAŁGORZATA AGNIESZKA RACHWAŁ
Prokurent
2003-10-20
2008-12-23
ŁĄCZNA
BEATA LIDIA OLSZEWSKA
Prokurent
2002-12-16
2008-12-23
ŁĄCZNA
SŁAWOMIR MUKIRIA MUTURI
Prokurent
2002-12-16
2004-12-08
ŁĄCZNA
MACIEJ TADEUSZ WIŚNIEWSKI
Prokurent
2002-12-16
2008-12-23
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ BIESKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2001-10-04
TOMASZ BIESKE
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2002-12-16
ANDREW KARBOWNICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-12-16
DARIUSZ WOJCIECH KRASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-12-16
2008-12-23
DARIUSZ JACEK NACHYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-12-16
2004-10-06
RENATA BARBARA HAYDER
PREZES
2001-07-06
2001-10-04
DARIUSZ WOJCIECH KRASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2002-12-16
JERZY PAWEŁ MICHALCZYK
CZŁONEK
2001-07-06
2002-12-16
DARIUSZ JACEK NACHYŁA
PREZES ZARZĄDU
2004-10-06
2008-12-23
ROBERT JAN ZDUŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-12-16
2004-10-06
2001-07-06
2003-03-04
ARTHUR ANDERSEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-06
2002-12-16
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie