KRS 0000536250
NIP7010455496
REGON36044338800000
NazwaMZURI CFI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMZURI CFI 1
Data rejestracji 29 gru 2014 (10 lat temu) 29 gru 2014
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 221, WARSZAWA, 02-087, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010455496
data rejestracji 27 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHWspólnik
2014-12-29
2015-04-03
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140000,00 ZŁ
14678826500000
Wspólnik
2017-12-08
2019-10-09
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14678826500000
TOMASZ ADAM KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2018-08-09
SŁAWOMIR MUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-04-03
2018-08-09
BEATA WIOLETTA PAWLICZAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-22
2019-10-09
SŁAWEK MUKIRIA MUTURI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2019-10-09
TOMASZ BIESKE
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2017-04-20
ARTUR BARTNICKI
Członek Organu Nadzoru
2014-12-29
2019-10-09
JAROSŁAW KALINOWSKI
Likwidator
2019-03-21
2019-10-09
ARTUR KAŹMIERCZAK
Likwidator
2019-03-21
2019-10-09
ROLAND HUBERT CABAN
Likwidator
2019-03-21
2019-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRZED RÓŻNYMI ORGANAMI I OSOBAMI TRZECIMI. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU LICZĄCEGO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ARTUR KAŹMIERCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-12-29
2019-03-21
JAROSŁAW KALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-29
2019-03-21
BEATA WIOLETTA PAWLICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-29
2017-05-22
ROLAND HUBERT CABAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-22
2019-03-21
2014-12-29
2015-01-23
MZURI CFI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-23
2019-03-21
MZURI CFI 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-29
2017-06-02
UL. STEFANA BATOREGO, 20, WARSZAWA, 02-591, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie