KRS 0000267509
NIP5252380683
REGON14075381100000
NazwaERNST & YOUNG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaERNST & YOUNG POLSKA
Data rejestracji 10 lis 2006 (18 lat temu) 10 lis 2006
Data usunięcia 31 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 576000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ERNST.YOUNG@PL.EY.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK GÓRNIK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-22
2012-09-20
MICHAŁ RYBUS
Członek Organu Nadzoru
2013-01-30
2014-10-07
RENATA BARBARA HAYDER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-29
2015-08-31
BOHDAN PAWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2014-10-07
TOMASZ MACIEJ BEJM
Członek Organu Nadzoru
2008-02-15
2009-12-22
RADOSŁAW SZCZĘCH
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2015-08-31
ARTUR ŻWAK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-22
2015-08-31
LESZEK LERCH
Członek Organu Nadzoru
2007-09-24
2015-08-31
ANNA BARBARA SOBOCKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-29
2009-07-27
PIOTR STANISŁAW WIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-09-24
2008-10-29
ANDREW STANLEY KARBOWNICZEK
Wspólnik
2006-11-10
2008-02-04
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ELŻBIETA BARBARA BUCZEK
Wspólnik
2012-09-20
2015-08-31
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000,- ZŁOTYCH
MONIKA MARIA STARECKA
Likwidator
2014-12-19
2015-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
NEIL ALEXANDER HUGHES
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2014-12-19
JAMSHED PETER JEEJEEBHOY
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2008-02-04
TOMASZ BIESKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2009-01-22
JACEK HRYNIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2014-12-19
DULEEP ARJUNA ALUWIHARE
PREZES ZARZĄDU
2007-11-09
2014-12-19
BRENDAN PAUL O'MAHONY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2014-12-19
JACEK ADAM KĘDZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-15
2014-12-19
ANDREW STANLEY KARBOWNICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-24
2012-03-15
ANDREW STANLEY KARBOWNICZEK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-10
2007-09-24
ŁUKASZ ZALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-22
2014-12-19
2006-11-10
2014-12-19
ERNST & YOUNG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie