KRS 0000040825
REGON00202718000000
NazwaERNST & YOUNG SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaERNST & YOUNG
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 12 mar 2007 12 mar 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 625000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 625000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6182
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #2232Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEANDREW KARBOWNICZEK
Prokurent
2003-09-18
2004-02-17
SAMODZIELNA
JERZY JOPA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2004-12-24
DEREK MARK CHRUŚCIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-01-24
JACEK ADAM KĘDZIOR
Członek Organu Nadzoru
2004-12-24
2007-03-12
IWONA BARBARA KOZERA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2007-03-12
DANUTA STANISŁAWA JANCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-01-24
BENTE ELIZABETH PEDERSEN ŁUCZKÓW
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-09-02
JEAN CHARLES RAUFAST
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-09-02
MONIKA MARTA DZIEDZIC
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-09-02
KRZYSZTOF KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2006-11-30
GRZEGORZ EDWARD DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-02
2004-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
DULEEP ARJUNA ALUWIHARE
WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY I CEO
2002-09-02
2002-10-15
DULEEP ARJUNA ALUWIHARE
PARTNER ZARZĄDZAJĄCY I CEO
2002-10-15
2007-03-12
MAŁGORZATA MARIA TOMASIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-24
2006-04-20
ELŻBIETA BARBARA BUCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-24
2007-03-12
KRZYSZTOF JERZY KIELBRATOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-09-02
KRZYSZTOF JERZY KIELBRATOWSKI
PRZEWODNICZĄCY
2002-09-02
2003-09-18
JERZY WŁODZIMIERZ CIEŚLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-09-02
DANUTA STANISŁAWA JANCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2002-12-17
DANUTA STANISŁAWA JANCZAK
BRAK
2002-12-17
2007-03-12
DEREK MARK CHRUŚCIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-24
2002-09-02
2001-09-10
2002-01-24
"ERNST AND YOUNG" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-10
2003-04-29
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2003-04-29
2006-03-24
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie