KRS 0000429686
NIP5213635110
REGON14625211600000
NazwaFUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEDUKACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data rejestracji 13 sie 2012 (12 lat temu) 13 sie 2012
Data usunięcia 23 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres OLIMPIJSKA, 44, WARSZAWA, 02-636, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHJERZY WŁODZIMIERZ CIEŚLIK
Likwidator
2017-10-20
2018-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
JERZY WŁODZIMIERZ CIEŚLIK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-13
2017-10-20
2012-08-13
2017-10-20
FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie