KRS 0000341281
NIP5342434425
REGON14212627700000
NazwaREDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE ZIEMSKIE I SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE ZIEMSKIE I
Data rejestracji 13 lis 2009 (15 lat temu) 13 lis 2009
Data usunięcia 08 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #015 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACHKRZYSZTOF JASIŃSKI
Wspólnik
2010-10-27
2019-07-08
KATARZYNA MAGDALENA LACHOWICZ
Wspólnik
2010-10-27
2019-07-08
MAREK MACIEJ CHOIM
Wspólnik
2010-10-27
2019-07-08
KUBA IGOR KARLIŃSKI
Wspólnik
2009-11-13
2019-07-08
HUBERT TELECKI
Wspólnik
2009-11-13
2019-07-08
ANDRZEJ KARLIŃSKI
Wspólnik
2009-11-13
2019-07-08
JOANNA MARIA BOROWIK
Wspólnik
2010-10-27
2019-07-08
JERZY WŁODZIMIERZ CIEŚLIK
Wspólnik
2010-10-27
2017-06-30
ARTUR GRZEGORZ BANACH
Wspólnik
2010-10-27
2019-07-08
KUBA IGOR KARLIŃSKI
Likwidator
2019-01-14
2019-07-08
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ REDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ REDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD JEJ ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2009-11-13
2019-01-14
01602837400000
2009-11-13
2019-01-14
REDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE ZIEMSKIE I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-11-13
2013-06-28
PRUSZKOWSKA, 38, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA
2013-06-28
2014-09-15
HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie