KRS 0000132308
NIP5260215148
REGON00842612900000
NazwaBIPROMASZ BIPRON TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBIPROMASZ BIPRON TRADING
Data rejestracji 23 wrz 2002 (22 lata temu) 23 wrz 2002
Data usunięcia 27 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 375000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 375000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7500
Dane podatkowe
NIP 5260215148
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWKRYSTYNA WARZYSZYŃSKA
Beneficjent
ADAM LUDWIK WARZYSZYŃSKI
Beneficjent
ARTUR JÓZEF WARZYSZYŃSKI
Beneficjent
KRYSTYNA WARZYSZYŃSKA
reprezentant
ARTUR JÓZEF WARZYSZYŃSKI
reprezentant
KRYSTYNA WARZYSZYŃSKA
Prokurent
2004-09-03
2012-06-05
SAMOISTNA
ARTUR JÓZEF WARZYSZYŃSKI
Prokurent
2004-09-03
2005-12-23
SAMOISTNA
ADAM LUDWIK WARZYSZYŃSKI
Prokurent
2008-06-26
2012-08-28
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA MARIA WITWICKA
Prokurent
2004-09-03
2021-01-27
SAMOISTNA
EUGENIUSZ JAWOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2019-10-25
JACENTY STEFAN GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2021-01-27
MONIKA EWA WARZYSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-10-25
2021-01-27
ALEKSANDER RYSZARD GRYGLICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-23
2012-08-28
ADAM LUDWIK WARZYSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-08-28
2021-01-27
KRYSTYNA WARZYSZYŃSKA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ADAM LUDWIK WARZYSZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ARTUR JÓZEF WARZYSZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EDMUND STANISŁAW WARZYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-23
2005-12-23
ARTUR JÓZEF WARZYSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2021-01-27
KRYSTYNA WARZYSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-05
2021-01-27
2002-09-23
2004-05-20
ŚW. BARBARY, 1, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-20
2010-04-22
CHMIELNA, 5/7, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie