KRS 0000169591
REGON01549923200000
Nazwa"POLSKIE AGENCJE FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE AGENCJE FINANSOWE
Data rejestracji 26 wrz 2003 (21 lat temu) 26 wrz 2003
Data usunięcia 07 cze 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACŁAWICKA, 2/4, WROCŁAW, 53-146, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6712 DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYMMAREK LASKOWSKI
Likwidator
2004-07-09
2005-06-07
JOANNA GRANSORT
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-03-08
REMIGIUSZ ANDRZEJ BALIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2005-01-27
MAREK MACIEJ CHOIM
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2004-03-08
DARIUSZ JÓZEF NIEDOŚPIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-08
2005-01-27
ZDZISŁAW SOKAL
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2004-07-08
GRZEGORZ STANISŁAW SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-03-08
2005-01-27
RB INVESTCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-09-26
2005-01-27
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 80 000 ZŁOTYCH
930787572
DOOR INSIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2003-09-26
2004-07-08
4 UDZIAŁY O WARTOŚCI 20 000 ZŁOTYCH
012845662
Wspólnik
2005-01-27
2005-06-07
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80 000 ZŁ
93304247600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEKSANDRA ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-26
2004-01-21
ALEKSANDRA ŚLĘZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-21
2004-04-07
ALEKSANDRA ŚLĘZAK
PREZES ZARZĄDU
2004-04-07
2004-07-09
WŁODZIMIERZ SZYMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-21
2004-04-07
2003-09-26
2004-07-09
"POLSKIE AGENCJE FINANSOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-26
2004-01-21
DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-21
2004-03-08
DOMANIEWSKA, 39 A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2004-03-08
2005-01-27
WOŁOSKA, 18, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie