KRS 0000577195
NIP8513187611
REGON36256239300000
NazwaGRUPA AZOTY POLYOLEFINS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA AZOTY POLYOLEFINS
Data rejestracji 24 wrz 2015 (9 lat temu) 24 wrz 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KUŹNICKA, 1, POLICE, 72-010, POLICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 922968300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 922968300,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji92296830
Dane kontaktowe
Email POLYOLEFINS@GRUPAAZOTY.COM
Dane podatkowe
NIP 8513187611
data rejestracji 24 wrz 2015
status Czynny
03124062921978001098249201
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
06124062921787001098251422
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
09124062921787001098251174
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
10124062921787001098251350
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
10124062921787001098251738
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124062921787001098251217
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
12124062921978001098249621
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
14124062921978001098248712
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
18124062921111001098246691
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
18124062921787001098251594
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNERAFAŁ KUŹMICZONEK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-24
2016-06-29
KRZYSZTOF MIROSŁAW JAŁOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-24
2016-06-29
WOJCIECH JAN NARUĆ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-24
2016-06-29
KRZYSZTOF KAZIMIERZ HOMENDA
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
2022-03-24
ANDRZEJ MILEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-06-29
2024-05-22
SŁAWOMIR BRZEZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-17
2019-02-13
ADAM ŻUREK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-17
2021-01-20
WOJCIECH BLEW
Członek Organu Nadzoru
2019-02-13
2020-07-07
WIOLETTA WIERCIMAK
Członek Organu Nadzoru
2019-10-08
2023-07-14
MAREK ANDRZEJ KARABUŁA
Członek Organu Nadzoru
2024-05-29
WOJCIECH BLEW
Beneficjent
ALEKSANDRA ŚCIBICH-KOPIEC
Beneficjent
MACIEJ WOLAŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ DAWIDOWSKI
Beneficjent
WOJCIECH BLEW
zgłaszający - członek zarządu
ALEKSANDRA ŚCIBICH-KOPIEC
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ WOLAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ
Beneficjent
ADAM LESZKIEWICZ
Beneficjent
ZBIGNIEW PAPROCKI
Beneficjent
MACIEJ WOLAŃSKI
Prokurent
2024-02-26
2024-05-22
PROKURA ŁĄCZNA, KTÓRA OBEJMUJE UMOCOWANIE PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH BLEW
Beneficjent
P.O. PREZES ZARZĄDU
ALEKSANDRA ŚCIBICH-KOPIEC
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
MACIEJ WOLAŃSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
ANDRZEJ DAWIDOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU ZAŁOŻYCIELA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 34,4% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI; PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
MAŁGORZATA GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ - WYBÓR, ODWOŁANIE, ZAWIESZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, UDZIELANIE ZARZĄDOWI ZGODY NA: 1) NABYCIE LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁAMI W TYCH PRAWACH; 2) DOKONANIE INNEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA 6 MILIONÓW ZŁ (Z WYJĄTKAMI, O KTÓRYCH MOWA W STATUCIE); 3) ZAWARCIE PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY DAROWIZNY LUB PODOBNEJ LUB ZWOLNIENIA Z DŁUGU,GDY WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20 TYSIĘCY ZŁ LUB 0,1% SUMY AKTYWÓW; 4) ZAWARCIE ISTOTNEJ UMOWY Z PODMIOTEM POWIĄZANYM; 5) ZAWARCIE LUB ZMIANĘ UMOWY NA USŁUGI PRAWNE, MARKETINGOWE, W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM, JEŻELI WYNAGRODZENIE ŁĄCZNIE PRZEKRACZA 500 TYSIĘCY ZŁ NETTO W STOSUNKU ROCZNYM LUB NIE PRZEWIDZIANO RYCZAŁTOWEJ MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA; 6) PRZYJĘCIE OKRESOWYCH POLITYK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA OKREŚLONYM RYZYKIEM; 7) ZAŁOŻENIE LUB WSPÓŁFINANSOWANIE FUNDACJI LUB INNEJ ORGANIZACJI NIEBĘDĄCEJ SPÓŁKĄ; 8) UTWORZENIE BIURA, ZAKŁADU, ODDZIAŁU LUB PRZEDSTAWICIELSTWA ZA GRANICĄ; 9) WYKONYWANIE W OKREŚLONYCH W STATUCIE PRAWACH PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU LUB ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 50% AKCJI LUB UDZIAŁÓW; 10) ZAWIĄZANIE INNEJ SPÓŁKI LUB PRZYSTĄPIENIE DO INNEJ SPÓŁKI; 11) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO, ZWIĘKSZENIE ZADŁUŻENIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA LUB ZACIĄGNIĘCIE INNEGO ZOBOWIĄZANIA O PODOBNYM SKUTKU, KAŻDORAZOWO NA KWOTĘ RÓWNĄ LUB PRZEKRACZAJĄCĄ 100 MILIONÓW ZŁ (Z WYJĄTKIEM OKREŚLONYM W STATUCIE); 12) ZAWIERANIE LUB ZMIANA WARUNKÓW UMÓW POMIĘDZY SPÓŁKĄ A PIERWOTNYMI SPONSORAMI LUB ICH KONTROLOWANYMI PODMIOTAMI ZALEŻNYMI (NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W STATUCIE); PONADTO GŁOSOWANIE "ZA" DLA SWEJ WAŻNOŚCI UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH KAŻDORAZOWO NA KWOTĘ RÓWNĄ LUB PRZEKRACZAJĄCĄ 100.000.000 ZŁ, OKREŚLONYCH W STATUCIE I W SPRAWACH UMÓW ZAWIERANYCH ZE WSKAZANYMI W STATUCIE PODMIOTAMI.
ADAM LESZKIEWICZ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 30,5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI; PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
ZBIGNIEW PAPROCKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 30,5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI; PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
PAWEŁ OLEKSY
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU ZAŁOŻYCIELA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 34,4% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI; PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
WALDEMAR DUŻY
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU
JERZY WOLIŃSKI
Beneficjent
WICEPREZES ZARZĄDU ZAŁOŻYCIELA SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO 34,4% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI; PRAWO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ANNA EWA PODOLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-24
2016-06-29
ROMAN GRZELCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2016-12-01
ANDRZEJ NIEWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2016-12-01
ANDRZEJ NIEWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-12-01
2023-12-06
WŁADYSŁAW MADEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2020-06-15
ALEKSANDRA ŚCIBICH KOPIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-01-20
MAREK PRZEMYSŁAW WADOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-12-06
2024-02-26
MACIEJ WOLAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
2024-05-22
PAWEŁ WALDEMAR BAKUN
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-08-26
2024-05-22
WOJCIECH BLEW
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU - DO DNIA 16.08.2020 R.
2020-05-27
2020-07-07
2015-09-24
2019-10-08
PDH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie