KRS 0000057516
REGON01645024500000
Nazwa"INTERNATIONAL BROADBAND NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTERNATIONAL BROADBAND NETWORK
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 04 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PERKUNA, 47, WARSZAWA, 04-164, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1188000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2001-11-19
2013-12-04
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000,00 ZŁOTYCH
01198664000000
Wspólnik
2003-02-20
2005-11-08
1.776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 888.000,00 ZŁ
47216549700000
Wspólnik
2005-11-08
2013-12-04
1776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 888000,00 ZŁOTYCH
BOGUMIŁ RUDNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2003-02-06
JOANNA BOHDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2003-02-06
KRZYSZTOF KAZIMIERZ HOMENDA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2003-02-06
ŁUKASZ BŁAŻEJ KONOPIELKO
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2003-02-06
WOJCIECH ANDRZEJ KRUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-06
2004-07-28
ANDRZEJ PAWELEC
Członek Organu Nadzoru
2003-02-06
2005-11-08
ANNA MARIA PAWELEC
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2005-11-08
PIOTR STANISŁAW KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2005-11-08
2013-12-04
MIŁOSZ KAZIMIERZ HADY
Członek Organu Nadzoru
2005-11-08
2013-12-04
JERZY EUGENIUSZ URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-19
2003-02-06
KRZYSZTOF GOŁĄB
NADZORCA SĄDOWY
2005-05-19
2009-12-18
ROBERT PAWEŁ TOMALA
Likwidator
2008-12-30
2013-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JENOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ZBIGNIEW PIOTR KOZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2003-02-06
KRZYSZTOF ALEKSANDER WITOŃ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-06
2003-06-02
KRZYSZTOF KRYWKO
PREZES ZARZĄDU
2003-06-02
2005-06-22
TOMASZ JERZY GAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-28
2005-06-22
JANUSZ BĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-28
2005-06-22
ANDRZEJ PIOTR PAWELEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-22
2005-11-08
JACEK JAN BOGUMIŁ
PREZES ZARZĄDU
2005-11-08
2008-12-30
2001-11-19
2003-02-27
"PORTA TX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-27
2008-12-30
"INTERNATIONAL BROADBAND NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-30
2009-11-23
INTERNATIONAL BROADBAND NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2009-11-23
2009-12-18
"INTERNATIONAL BROADBAND NETWORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
2001-11-19
2003-02-20
WIEWIÓRKI, 71, PODKOWA LEŚNA, 05-807, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-20
2005-11-08
JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie