KRS 0000021112
NIP5213163450
REGON01730026900000
Nazwa"COMPTELNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCOMPTELNET
Data rejestracji 20 cze 2001 (23 lata temu) 20 cze 2001
Data usunięcia 08 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres EUROPEJSKA, 14 A, WARSZAWA, 02-964, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4533B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #9000C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #6521Z LEASING FINANSOWY #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAEWA IWONA BOGUTA
Wspólnik
2001-06-20
2001-10-22
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000
STANISŁAW STEFAN RACHELSKI
Wspólnik
2001-10-22
2002-03-09
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF ALEKSANDER WITOŃ
Wspólnik
2002-03-09
2002-10-01
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ALINA BARBARA CZYŻEWSKA
Wspólnik
2002-10-01
2003-07-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,- PLN
PIOTR HENRYK MOMOT
Wspólnik
2003-07-29
2023-11-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
PAWEŁ STANISŁAW BOGUTA
Wspólnik
2001-06-20
2001-10-22
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35000
JERZY DMOCHOWSKI
Wspólnik
2002-10-01
2003-07-29
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,- PLN
MAREK JACEK DMOCHOWSKI
Prokurent
2002-10-01
2004-06-08
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT PAWEŁ KORDOŃSKI
Likwidator
2004-06-08
2023-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PAWEŁ STANISŁAW BOGUTA
PREZES ZARZĄDU
2001-06-20
2001-10-22
EWA IWONA BOGUTA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-20
2001-10-22
JAROSŁAW PIOTR STARCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-22
2002-10-01
JERZY DMOCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2003-07-29
PAWEŁ JADCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-01
2003-07-29
PIOTR HENRYK MOMOT
PREZES ZARZĄDU
2003-07-29
2004-06-08
2001-06-20
2001-10-22
" DOMUSLEX " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-22
2004-06-08
"COMPTELNET"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-06-08
2004-06-17
"COMPLENET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-06-20
2002-06-17
PUŁAWSKA, 33, WARSZAWA, 02-508, WARSZAWA, POLSKA
2002-06-17
2004-06-08
JUTRZENKI, 177, WARSZAWA, 02-231, WARSZAWA, POLSKA
2004-06-08
2006-03-14
OJCOWSKA, 9, WARSZAWA, 02-918, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie