KRS 0000031266
NIP6761788134
REGON35125280100000
NazwaRT HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRT HOTELS
Data rejestracji 31 lip 2001 (23 lata temu) 31 lip 2001
Data usunięcia 06 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚW. GERTRUDY, 6, KRAKÓW, 31-046, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 44555082,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 44555082,00 PLN
Wartość nominalna akcji78,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji571219
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@RTHOTELS.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 6761788134
data rejestracji 30 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUANDRZEJ WÓJCIK
Beneficjent
ANDRZEJ WÓJCIK
reprezentant
LECH FRONCKIEL
reprezentant
WITOLD MICHAŁ RADWAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-31
2007-08-09
URSZULA FIDELUS
Członek Organu Nadzoru
2007-04-27
2008-10-06
STANISŁAW STEFAN RACHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-06
2017-07-14
PAWEŁ MARCIN POPIELA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-06
2017-07-14
MAREK WOJCIECH FIDELUS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-06
2009-12-09
DANUTA GRAŻYNA SKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-06
2012-12-19
HANNA SAWICKA
Członek Organu Nadzoru
2012-12-19
2017-07-14
DANUTA SKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-07-14
2021-12-06
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-07-14
2021-12-06
JANUSZ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2017-07-14
2021-12-06
ANDRZEJ WÓJCIK
Beneficjent
POSIADANIE 27,72% AKCJI W SATORIA GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W INNYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK FIDELUS
PREZES ZARZĄDU
2001-07-31
2007-03-13
MAREK FIDELUS
PREZES ZARZĄDU
2007-03-13
2007-04-27
TOMASZ FIDELUS
WICEPREZES
2001-07-31
2008-10-06
TADEUSZ WIECHEĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-31
2009-08-24
BARBARA FIDELUS
DELEGOWANA Z RADY NADZORCZEJ DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2007-03-13
2007-04-27
BARBARA FIDELUS
PREZES ZARZĄDU
2007-04-27
2008-10-06
LECH FRONCKIEL
WICEPREZES
2008-10-06
2021-12-06
MARIUSZ KUBALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-06
2016-09-21
ANDRZEJ WÓJCIK
PREZES
2008-10-06
2021-12-06
ANNA MAŁGORZATA STEFAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-24
2021-04-22
2001-07-31
2001-10-22
POLSKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-31
2008-10-06
GRODZKA, 9, KRAKÓW, 31-006, KRAKÓW, POLSKA
2008-10-06
2009-03-03
PODSKALE, 2, KRAKÓW, 30-522, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie