KRS 0000328460
NIP5420202279
REGON00065941400000
NazwaBIAVITA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIAVITA POLSKA
Data rejestracji 24 kwi 2009 (15 lat temu) 24 kwi 2009
Data usunięcia 07 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 14, BIAŁYSTOK, 15-097, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5420202279
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
75124059181111001038337791
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
33124059181111001038337674
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
96124059181111001080741739
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
21124059181111001038337599
PEKAO XXI Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
14124062921111001067081245
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
94124069731111001124152347
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
54124069731111001122145943
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJANDRZEJ WÓJCIK
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ PAWEŁ PIASECKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ WÓJCIK
Beneficjent
Wspólnik
2014-11-13
2016-11-07
58.555 (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.927.750 (DWA MILIONY DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
12031623300000
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2009-04-24
2012-03-16
12.000 (DWANAŚCIE TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000 (SZEŚĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-12-13
2016-11-07
18.562 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 928.100 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH
01233041000000
ANDRZEJ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-21
2016-11-07
LECH FRONCKIEL
Członek Organu Nadzoru
2011-01-21
2012-08-23
DANUTA GRAŻYNA SKALSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-01-21
2016-11-07
KRZYSZTOF JANUSZ TOMCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-16
2011-01-21
RENATA STANISŁAWA MIECZKOWSKA LEWOC
Członek Organu Nadzoru
2009-12-16
2014-06-27
MAGDALENA MONIKA LONC RYCAJ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-16
2011-01-21
MARIUSZ ANDRZEJ ŁOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-16
2010-09-16
ROBERT DUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-16
2011-01-21
STANISŁAW STEFAN RACHELSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-01-21
2016-11-07
JANINA ZACZENIUK
Prokurent
2009-10-19
2016-11-07
PROKURA SAMOISTNA
RENATA STANISŁAWA MIECZKOWSKA LEWOC
Prokurent
2009-10-19
2009-12-16
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WÓJCIK
Beneficjent
POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ POSIADANIE 29,56% AKCJI W SATORIA GROUP S.A. (POSIADAJĄCEJ 9,83% AKCJI) ORAZ POPRZEZ PPI SKA (POSIADAJĄCEJ 88,52% AKCJI), W KTÓREJ SATORIA GROUP S.A. POSIADA 100% AKCJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAW PUZYREWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-24
2010-02-08
MARIUSZ ANDRZEJ ŁOSZEWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
2010-02-08
2010-04-07
ROBERT SAPIEHA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-07
2013-07-18
LECH FRONCKIEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-23
2013-07-18
LECH FRONCKIEL
PREZES ZARZĄDU
2013-07-18
2016-11-07
MARIUSZ PAWEŁ PIASECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-18
2016-11-07
2009-04-24
2009-05-13
BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SOCJALNYCH
2009-05-13
2013-07-18
BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SOCJALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie