KRS 0000054140
NIP6641904081
REGON29120239900000
Nazwa"ULMA SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaULMA SYSTEM
Data rejestracji 18 paź 2001 (23 lata temu) 18 paź 2001
Data usunięcia 29 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RADOMSKA, 29, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4843800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6043800,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji484380
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYSTANISŁAW SIWIK
Prokurent
2002-07-24
2004-10-18
SAMOISTNA
ANDRZEJ ZDZISŁAW KITLIŃSKI
Prokurent
2004-11-10
2006-03-10
PROKURA ŁĄCZNA
ANDRZEJ CYPRIAN KOŚMIDER
Prokurent
2006-03-20
2007-10-15
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ARTUR BURCZANIUK
Prokurent
2006-03-20
2010-09-01
PROKURA ŁĄCZNA
TERESA KACZMARCZYK
Prokurent
2007-10-15
2010-09-01
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
STANISŁAW SIWIK
Likwidator
2010-09-01
2012-02-29
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2004-10-18
KRZYSZTOF JÓZEF ADAMSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-18
2002-07-19
ROBERT SAPIEHA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-19
2004-06-28
PIOTR AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-21
2004-10-18
LESZEK MIKOŁAJ MACHUL
Członek Organu Nadzoru
2004-06-28
2004-10-18
CARMELO IGNACIO BILBAO ALONSO
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2006-07-10
PEDRO JOSE TELLERIA GOENAGA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2012-02-29
ERNESTO JULIAN MAESTRE ESCUDERO
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2012-02-29
LOURDES URZELAI UGARTE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2012-02-29
ALBERTO AROZENA BERGARETXE
Członek Organu Nadzoru
2004-10-18
2005-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
KRZYSZTOF ORZEŁOWSKI
PREZES
2001-10-18
2004-10-18
STANISŁAW SIWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2004-12-30
STANISŁAW SIWIK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-30
2007-08-09
STANISŁAW SIWIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-09
2010-09-01
ZBIGNIEW KARKOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2004-12-30
ANDRZEJ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-09
2010-09-01
JOSE IRIZAR LASA
VICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-09
2010-09-01
KRZYSZTOF IRENEUSZ ORZEŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-09
2010-09-01
ENAUT EGUIDAZU ALDALUR
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-09
2007-11-08
ANDRZEJ PIOTR STERCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-20
2010-09-01
2001-10-18
2006-12-06
"BAUMA SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-12-06
2010-09-01
"ULMA SYSTEM" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie