KRS 0000068049
NIP8840007853
REGON63202418400000
Nazwa"BOROWSKIE KOPALNIE GRANITU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOROWSKIE KOPALNIE GRANITU
Data rejestracji 05 gru 2001 (23 lata temu) 05 gru 2001
Data usunięcia 24 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 57, BORÓW, 58-172, GNIEWKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7875000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMARCIN BRODOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2002-05-07
KATARZYNA KRÓLAK PLEWKO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2003-03-28
RYSZARD NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2002-05-07
PIOTR AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2002-05-07
JADWIGA IGNATOWSKA ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2001-12-05
2002-07-25
HALINA JANINA WOJTERA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2009-05-27
JANUSZ WOJCIECH GŁADYSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-03-28
2005-08-29
JAN JÓZEF WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2003-09-24
2008-07-30
CZESŁAW WOJTERA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-24
2017-04-24
RYSZARD BASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-05-27
2011-01-10
POLISH PRIVATE EQUITY FUND I
Wspólnik
2001-12-05
2002-05-07
3278 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.278.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
POLISH PRIVATE EQUITY FUND II, L.P.
Wspólnik
2001-12-05
2002-05-07
3197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.197.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
"SKALIMEX - BORÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2002-05-07
2017-04-24
6975 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.975.000,00 (SZEŚĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
730328570
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiNASTĘPUJĄCE OSOBY SĄ UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A) PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI - SAMODZIELNIE B) CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE C) PROKURENT - SAMODZIELNIE D) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
RYSZARD BASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-24
2009-05-27
MARIA JUSKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2006-07-07
2013-12-04
HALINA JANINA PIJANOWSKA
WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-27
2017-04-24
HALINA JANINA WOJTERA
PREZES ZARZĄDU
2009-05-27
2017-04-24
ANGELIKA MAGDALENA WOJTERA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2017-04-24
ADRIAN ZBIGNIEW PIETRAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-17
2017-04-24
ANDRZEJ LUDWIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-05
2002-05-28
HALINA PIJANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-05
2002-05-28
CZESŁAW WOJTERA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-28
2003-09-24
2001-12-05
2003-03-28
BORÓW, 58-172, GNIEWKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie