KRS 0000063761
NIP5920202779
REGON00005276400000
NazwaDESTYLARNIA SOBIESKI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDESTYLARNIA SOBIESKI
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Data usunięcia 20 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SKARSZEWSKA, 1, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 49164230,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 49164230,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4916423
Dane podatkowe
NIP 5920202779
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #2893Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNKRZYSZTOF KRZYWDZIŃSKI
Prokurent
2001-11-20
2002-04-16
ŁĄCZNA Z TOMASZEM BRZĘCKIM
ANTONI WACŁAW JEŻAK
Prokurent
2018-11-30
2020-02-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
TOMASZ TADEUSZ BRZĘCKI
Prokurent
2001-11-20
2002-07-23
ŁĄCZNA Z DARIUSZEM WŁADYSŁAWEM JAMIOŁĄ
WAWRZYNIEC WINCENTY CZAJA
Prokurent
2001-11-20
2002-07-23
ŁĄCZNA Z ADAMEM MAGIEŁKĄ
ADAM HENRYK MAGIEŁKA
Prokurent
2001-11-20
2002-07-23
ŁĄCZNA Z WAWRZYŃCEM CZAJĄ
DARIUSZ WŁADYSŁAW JAMIOŁA
Prokurent
2002-04-16
2002-07-23
ŁĄCZNA Z TOMASZEM BRZĘCKIM
JAKUB FRANCISZEK TALAŚKA
Prokurent
2018-11-30
2020-02-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
JOANNA SUDOŁ
Prokurent
2019-09-30
2020-02-20
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
BOGDAN MICHAŁ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-04-16
LESZEK MARIAN JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-04-16
JANUSZ KATAFIASZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-09-30
SŁAWOMIR KOSAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-04-16
LEON JERZY WINKEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-09-30
JACQUES ROUVROY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2004-08-10
WALDEMAR RUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2015-12-07
JAN GRABOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2003-09-30
KRZYSZTOF TRYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-16
2004-08-10
IZABELA ANULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-30
2008-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT COOPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-30
2020-02-20
JOLANTA MARIA SZYDŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-20
2002-07-23
JACEK ZBIGNIEW BABIARZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2005-04-07
WALDEMAR LEWANDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-07
2009-01-20
JANUSZ WOJCIECH GŁADYSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-20
2009-03-17
JOLANTA MARIA SZYDŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-17
2009-07-21
RYSZARD JULIAN BILSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-07-21
2015-08-06
WAWRZYNIEC CZAJA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-06
2015-12-29
KAZIMIERZ JAN ZIMNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-06
2016-10-03
ANTONI WACŁAW JEŻAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-08-06
2015-12-29
2001-11-20
2003-09-30
FABRYKA WÓDEK GDAŃSKICH W STAROGARDZIE GDAŃSKIM SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie