KRS 0000341202
NIP5851451780
REGON22090720900000
NazwaSTOWARZYSZENIE KOMITET ORGANIZACYJNY CSIO SOPOT W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKOMITET ORGANIZACYJNY CSIO SOPOT
Data rejestracji 20 lis 2009 (15 lat temu) 20 lis 2009
Data usunięcia 09 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19, SOPOT, 81-718, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#931 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHKRZYSZTOF TADEUSZ BIELAK
Likwidator
2012-01-31
2015-04-09
ELŻBIETA MARIA DZIWULSKA KUBASIEWICZ
Likwidator
2012-01-31
2015-04-09
JOLANTA MARIA SZYDŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2015-04-09
EWA BOGUSŁAWA CHYTRA
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2015-04-09
EWA ELŻBIETA BARSZCZ
Członek Organu Nadzoru
2009-11-20
2015-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I DOKUMENTÓW NIE POSIADAJĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST JEDEN PODPIS - PREZESA LUB JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGA DWÓCH PODPISÓW - PREZESA I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
KRZYSZTOF TADEUSZ BIELAK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-20
2012-01-31
ELŻBIETA MARIA DZIWULSKA BEDNARZ
ZASTĘPCA PREZESA
2009-11-20
2012-01-31
MARTA DOROTA NIZIOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-20
2012-01-31
2009-11-20
2012-01-31
STOWARZYSZENIE KOMITET ORGANIZACYJNY CSIO SOPOT
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie