KRS 0000039005
NIP5832693140
REGON19206597300000
Nazwa"ŻURAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaŻURAW
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 09 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAKT ŚW. WOJCIECHA, 155 A, GDAŃSK, 80-017, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5512Z POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #9231F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURYGRZEGORZ MIKOŁAJCZYK
Likwidator
2009-06-22
2011-05-09
JERZY MARIAN GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2006-08-21
DARIUSZ TOMASZ TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2004-10-26
ZBIGNIEW MARIAN LESIECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-07-24
PIOTR POLZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2002-07-24
WŁODZIMIERZ CHOŁUJ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2003-12-22
MAREK ZBIGNIEW JAŁOSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2004-10-26
IWONA BIERUT
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2007-08-02
ROMAN NOWOSIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-08-02
2011-05-09
KATARZYNA SZYMANEK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-19
2011-05-09
RYSZARD MIROSŁAW SALAMON
Członek Organu Nadzoru
2002-12-16
2011-05-09
Wspólnik
2001-09-10
2011-05-09
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
01005896000000
Wspólnik
2001-09-10
2011-05-09
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
19093045000000
GMINA MIASTA GDAŃSKA
Wspólnik
2002-12-16
2011-05-09
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
191675570
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDÓW
KRZYSZTOF TADEUSZ DRZEWOWSKI
WICEPREZES
2002-07-24
2003-12-22
KRZYSZTOF TADEUSZ DRZEWOWSKI
CZŁONEK
2003-12-22
2009-06-22
RYSZARD STEFAN GRUDA
CZŁONEK
2002-12-16
2009-06-22
GRZEGORZ MIKOŁAJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2009-06-22
ANDRZEJ ZBIGNIEW ŚWIERCZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-07-24
2001-09-10
2009-06-22
"ŻURAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie