KRS 0000036865
NIP9542388169
REGON27761954900000
Nazwa"HOTEL REGENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHOTEL REGENT
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 14 mar 2008 14 mar 2008
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LOMPY, 14, KATOWICE, 40-955, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530A RESTAURACJE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Wspólnik
2003-02-20
2006-12-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
19093045000000
Wspólnik
2003-02-20
2008-03-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
00002592200000
ELŻBIETA OLESIŃSKA
Likwidator
2007-01-23
2008-03-14
JERZY MARIAN GAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2006-12-12
MAŁGORZATA ZOFIA WINIAREK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2006-12-12
MARIAN JÓZEF BĄK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-03-18
JANUSZ NOGOWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-03-18
GRAŻYNA MAGDALENA KACPEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2008-03-14
URSZULA BRYGIDA KOPEL
Członek Organu Nadzoru
2002-03-18
2008-03-14
EWA KRYSTYNA KWIETNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2008-03-14
BARBARA DOROTA BRAKSATOR
Członek Organu Nadzoru
2006-12-12
2008-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ADAM SMOLEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2002-03-18
BEATA KIJOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2006-02-14
ANTONI ŁABUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-18
2004-08-26
ZDZISŁAW JĘDRYCZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-26
2007-01-23
DOROTA ANNA MICHAŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-14
2006-12-12
ELŻBIETA OLESIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-12
2007-01-23
2001-08-21
2007-01-23
"HOTEL REGENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie