KRS 0000164883
NIP6331905985
REGON27356965900000
Nazwa"DOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDOMBUD
Data rejestracji 14 lip 2003 (21 lat temu) 14 lip 2003
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA KILIŃSKIEGO, 30, KATOWICE, 40-062, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 900000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6331905985
data rejestracji 31 gru 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORÓŻA STANEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2006-04-20
WŁODZIMIERZ PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2005-10-04
ANTONI SZYMONIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-14
2006-04-20
RYSZARD WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-04
2006-04-20
RYSZARD JAWORSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-21
2006-02-06
MARCIN STANISŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2018-08-20
KAZIMIERZ JÓZEF WARSZAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2019-05-20
KRZYSZTOF WARSZAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-21
2019-05-20
KATARZYNA JOANNA RAKOCZY
Członek Organu Nadzoru
2018-08-20
2018-10-03
MARCIN STANISŁAW NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2018-10-03
2019-05-20
KRZYSZTOF WARSZAWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW EDWARD WIŚNIEWSKI
reprezentant
KAZIMIERZ JÓZEF WARSZAWSKI
Beneficjent
Wspólnik
2003-07-14
2006-04-20
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 299.700,00 ZŁ
27242976100000
KAZIMIERZ JÓZEF WARSZAWSKI
Wspólnik
2006-04-20
2020-12-30
2250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 675.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF WARSZAWSKI
Wspólnik
2006-04-20
2020-12-30
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00ZŁ
KATARZYNA JOANNA WARSZAWSKA
Wspólnik
2006-04-20
2017-03-16
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00ZŁ
KATARZYNA JOANNA WARSZAWSKA
Prokurent
2012-08-30
2020-06-09
SAMOISTNA
JAROSŁAW EDWARD WIŚNIEWSKI
Likwidator
2020-06-09
2020-12-30
KRZYSZTOF WARSZAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ JÓZEF WARSZAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UPRZYWILEJOWANIA CO DO GŁOSÓW (3 GŁOSY NA JEDEN UDZIAŁ); CO DO DYWIDENDY (50% WYŻSZA DYWIDENDA); PRAWO OTRZYMANIA WSZYSTKICH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP PO PODZIALE MAJĄTKU PRZY LIKWIDACJI; PRAWO PIERWSZEŃSTWA PRZY NABYCIU/OBJĘCIU UDZIAŁÓW; PRAWO DO POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU; PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ; PRAWO PIERWSZEŃSTWA PRZEJĘCIA UDZIAŁU WYŁĄCZONEGO WSPÓLNIKA PRAWO PIERWSZEŃSTWA ZASPOKAJANIA Z DYWIDENDY PRZED INNYMI UDZIAŁAMI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. ZASADA REPREZENTACJI OKREŚLONA WYŻEJ NIE DOTYCZY PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY UPOWAŻNIONY JEST W KAŻDYM PRZYPADKU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
KAZIMIERZ JÓZEF WARSZAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-20
2012-08-30
KATARZYNA JOANNA WARSZAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-20
2012-08-30
KRZYSZTOF WARSZAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-20
2012-08-30
RYSZARD PIOTR JAWORSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-07-14
2004-07-16
TADEUSZ BOGUSŁAW PEISERT
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-12-16
2004-07-16
TADEUSZ BOGUSŁAW PEISERT
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2005-10-21
RYSZARD JAWORSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU.
2005-10-21
2006-02-06
RYSZARD JAWORSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-02-06
2006-04-20
RYSZARD JAWORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-05-18
2010-04-09
JACEK KSIĄŻKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-08-30
2018-09-12
2003-07-14
2006-04-20
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW "DOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-20
2020-06-09
"DOMBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-14
2020-09-23
PSZCZYŃSKA, 6, WARSZOWICE, 43-254, WARSZOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie