KRS 0000381013
NIP5482635098
REGON24181782300000
NazwaCELMA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCELMA MOTORS
Data rejestracji 16 mar 2011 (14 lat temu) 16 mar 2011
Data usunięcia 28 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 10, GOLESZÓW, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK KSIĄŻKIEWICZ
Prokurent
2011-06-14
2012-08-14
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK JAN CZYŻ
Prokurent
2012-08-14
2013-12-05
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SEBASTIAN MAREK PŁONKA
Prokurent
2011-03-16
2011-06-14
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU
Wspólnik
2011-03-16
2016-02-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
07050178500000
Wspólnik
2016-02-02
2016-11-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
24181779200000
RYSZARD BOJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-05
2013-12-05
ANDRZEJ SKOCZYLAS
Członek Organu Nadzoru
2012-11-05
2013-12-05
JUSTYNA EDYTA FLIS
Członek Organu Nadzoru
2012-11-05
2013-07-16
MARTA KRÓLAK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2013-12-05
MICHAŁ TOMASZ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2015-02-06
ROBERT KAROL HUTNIK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2014-05-28
ZYGMUNT ROBERT SKWARŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-05-28
2015-02-06
1972-07-17
ADAM MACIEJ MIZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-28
2015-02-06
JAROSŁAW MARCIN RZYTKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-05
2014-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
JACEK KSIĄŻKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-03-16
2011-06-14
ADAM MACIEJ MIZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2016-11-28
WIESŁAW ANTONI TURKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-14
2011-06-16
DARIUSZ MAREK HYTROŚ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-16
2014-05-28
STANISŁAW ANDRZEJ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2015-11-27
2011-03-16
2016-11-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-16
2016-11-28
CELMA MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-03-16
2016-11-28
PRZEMYSŁOWA, 10, GOLESZÓW, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA
2015-02-06
2016-11-28
2711Z - PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW
2015-02-06
2016-11-28
2732Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
2015-02-06
2016-11-28
2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
2015-02-06
2016-11-28
2931Z - PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
2015-02-06
2016-11-28
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2015-02-06
2016-11-28
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-02-06
2016-11-28
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-02-06
2016-11-28
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-02-06
2016-11-28
9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie