KRS 0000015140
NIP5471916652
REGON07236142000000
Nazwa"METALPLAST-STOLARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETALPLAST-STOLARKA
Data rejestracji 29 maj 2001 (23 lata temu) 29 maj 2001
Data usunięcia 31 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 10, GOLESZÓW, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12866000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARIUSZ MARCIN MOSOR
Prokurent
2003-06-09
2006-11-30
PROKURA ŁĄCZNA
MAREK STANISŁAW GLINKOWSKI
Prokurent
2004-04-05
2004-07-12
PROKURA ŁĄCZNA
DARIUSZ MAŃKO
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2007-02-23
KRZYSZTOF STUGLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2003-12-08
TOMASZ GRELA
Członek Organu Nadzoru
2003-12-08
2004-04-05
ANDRZEJ TWARDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-29
2003-12-08
MARTA ZIENKIEWICZ BAJRAK
Członek Organu Nadzoru
2003-12-08
2007-02-23
MARCIN ZBIGNIEW PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-04-05
2007-02-23
ZAKŁADY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA "METALPLAST-BIELSKO" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-05-29
2006-11-30
2.366, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 2.366.000 ZŁ
070424429
Wspólnik
2006-11-30
2018-01-31
12.866 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.866.000,00 ZŁ (DWANAŚCIE MILIONÓW OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
07061497000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. NATOMIAST W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
TOMASZ ANDRZEJ BAJON
PREZES ZARZĄDU
2016-08-31
2018-01-31
GRZEGORZ ROBERT KANIA
PREZES ZARZĄDU
2001-05-29
2002-10-25
JAROSŁAW TOMASZ MENTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2002-10-25
JAROSŁAW TOMASZ MENTEL
PREZES ZARZĄDU
2002-10-25
2004-04-05
TOMASZ GRELA
PREZES ZARZĄDU
2004-04-05
2008-12-29
JERZY MAREK GAZDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-05
2007-12-04
GRZEGORZ MIKOŁAJ SKRZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-29
2014-05-12
PIOTR JAKUBIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-18
2015-01-29
MIROSŁAW SIUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-08-18
2015-01-29
MARCIN JAN RYSZKA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-12
2015-01-29
2001-05-29
2010-02-11
WARSZAWSKA, 153, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie