KRS 0000120632
NIP7670000075
REGON00005738800000
NazwaROMB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaROMB
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 27 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KUJAŃSKA, 10 E, ZŁOTÓW, 77-400, ZŁOTÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 20900000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2090000
Dane kontaktowe
Email ROMB@GRUPAKETY.COM
Dane podatkowe
NIP 7670000075
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2452Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2454B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJTOMASZ GRZEGORZ GRELA
Beneficjent
MAŁGORZATA MARIA WOJTASIK
Beneficjent
JOLANTA BARBARA KOSIEC
Beneficjent
KRZYSZTOF SŁAWOMIR LUKAS
reprezentant
JERZY ĆWISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-09-12
IWONA BEATA CZECH WOJDECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2002-07-24
ELŻBIETA EWA FERFECKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-01-14
MARIUSZ JÓZEF SUCHECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-09-05
LESŁAW ROMAN BŁASIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-24
2006-09-05
ANNA IRENA KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-14
2005-10-11
ILONA JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-09-12
2009-09-02
ROBERT SZUMSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-10-11
2007-05-31
AGNIESZKA KUŚMIERSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2009-09-02
WŁADYSŁAW STANISŁAW BACHORZ
Członek Organu Nadzoru
2006-09-05
2007-05-31
DONATA WALBURGA TABOR
Prokurent
2007-04-17
2009-09-02
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK ANTONI PAWLICZEK
Prokurent
2007-05-31
2008-10-21
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANTONI JAKUBOWSKI
Prokurent
2007-09-24
2009-09-02
PROKURA ODDZIELNA
SŁAWOMIR HECIAK
Prokurent
2008-10-21
2016-07-25
PROKURA ŁĄCZNA
ILONA BARBARA JĘDRZEJCZYK
Prokurent
2009-09-02
2016-07-25
PROKURA ŁĄCZNA
MACIEJ ŁUKASZ MAŁKOWSKI
Prokurent
2016-08-31
2017-08-29
PROKURA JEDNOOSOBOWA
RENATA ANNA HILIŃSKA
Prokurent
2017-08-29
2023-09-27
PROKURA JEDNOOSOBOWA
TOMASZ GRZEGORZ GRELA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ALUPROF S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ KRS 0000106225, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ROMB S.A.
MAŁGORZATA MARIA WOJTASIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ALUPROF S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ KRS 0000106225, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ROMB S.A.
JOLANTA BARBARA KOSIEC
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ALUPROF S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ KRS 0000106225, POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ROMB S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1/ ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2/ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
JÓZEF MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2003-07-11
IRENEUSZ JÓZEF PRYBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2004-08-06
JAN MAKSIMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2002-06-28
2002-07-24
MARIUSZ BEDNARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2003-09-12
2007-05-31
MARIUSZ BEDNARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2007-06-29
KRZYSZTOF JÓZEF SUCHOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-06
2007-05-31
KRZYSZTOF CZESŁAW ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2007-05-31
2009-06-05
JACEK EBERTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-31
2009-06-05
JACEK EBERTOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-06-05
2009-09-02
DARIUSZ BOGDAN FILIPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-09-02
2017-07-24
2002-06-28
2007-08-10
FABRYKA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWNICTWA "METALPLAST-ZŁOTÓW" W ZŁOTOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
2007-08-10
2014-07-28
"METALPLAST KARO ZŁOTÓW" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie