KRS 0000016674
NIP6462367488
REGON27388481700000
Nazwa"ALUPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALUPOL
Data rejestracji 04 cze 2001 (23 lata temu) 04 cze 2001
Data usunięcia 19 kwi 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STREFOWA, 4, TYCHY, 43-109, TYCHY 9, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 170635500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462367488
data rejestracji 27 kwi 1998
status Czynny
41124047481978000048802596
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
42114010100000560937001003
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
44160010130002001201014030
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
49124047481787000048744199
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
50124047481797000048791308
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
51160010130002001201014001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
67102014330000170200554790
PKO Oddział 1 w Wadowicach
ul. Lwowska 20 34-100 wadowicki POLSKA
47124047481111000048735937
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
67124047481111000048815408
PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26
ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA
69114010100000560937001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMICHAŁ TADEUSZ ADAMSKI
Beneficjent
RAFAŁ MARIUSZ LECHOWICZ
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ JERZY JANIK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAW EDWARD RUSINEK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ TADEUSZ ADAMSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ JERZY JANIK
Beneficjent
MIROSŁAW EDWARD RUSINEK
Beneficjent
RAFAŁ MARIUSZ LECHOWICZ
Beneficjent
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-06-04
2012-04-19
341.271 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 170.635.500,00 ZŁ
070614970
RAFAŁ MARIUSZ LECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2006-09-18
TOMASZ RADOSŁAW RADA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2006-09-18
JAN BRONISŁAW KRYJAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2006-03-08
DARIUSZ MAŃKO
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2006-09-18
TADEUSZ CZAPIK
Prokurent
2001-06-04
2002-11-28
SAMODZIELNA
RAFAŁ BARTOSIK
Prokurent
2002-07-26
2005-06-23
SAMODZIELNA
MARIAN STOJEK
Prokurent
2003-05-16
2012-04-19
SAMODZIELNA
MARIUSZ ZBIGNIEW BIESIK
Prokurent
2009-09-29
2012-04-19
PROKURA ŁĄCZNA, TZN. WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ BARTOSIK
Prokurent
2009-09-29
2012-04-19
PROKURA ŁĄCZNA, TZN. WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ JERZY JANIK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE) - ART. 2 UST 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
RAFAŁ MARIUSZ LECHOWICZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE) - ART. 2 UST 2 PKT 1 A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
STANISŁAW BOGUSŁAW PIETRAS
PREZES ZARZĄDU
2001-06-04
2002-05-16
MICHAŁ MALINA
PREZES ZARZĄDU
2002-05-16
2005-09-27
RAFAŁ BARTOSIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-23
2005-09-27
RAFAŁ BARTOSIK
PREZES ZARZĄDU
2005-09-27
2009-09-29
TOMASZ MACIEJ SIWEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-22
2009-09-29
RAFAŁ MARIUSZ LECHOWICZ
PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
2009-09-29
2012-04-19
ANTONI NIEMIEC
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR OPERACYJNY
2009-09-29
2012-04-19
TOMASZ JERZY JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY
2009-09-29
2012-04-19
2001-06-04
2012-04-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-04
2012-04-19
"ALUPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-04
2012-04-19
STREFOWA, 4, TYCHY, 43-109, TYCHY 9, POLSKA
2009-06-03
2012-04-19
1712Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
2009-06-03
2012-04-19
1721Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2009-06-03
2012-04-19
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2009-06-03
2012-04-19
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2009-06-03
2012-04-19
2030Z - PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
2009-06-03
2012-04-19
2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2009-06-03
2012-04-19
2222Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2009-06-03
2012-04-19
2442B - PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
2009-06-03
2012-04-19
2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-06-03
2012-04-19
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie