KRS 0000017231
NIP5471826995
REGON07211361000000
NazwaVDV OKUCIA BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVDV OKUCIA BUDOWLANE
Data rejestracji 05 cze 2001 (23 lata temu) 05 cze 2001
Data usunięcia 07 mar 2017 07 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WAPIENICKA, 24, BIELSKO-BIAŁA, 43-382, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5471826995
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEWA KRYJAK
Beneficjent
JAN BRONISŁAW KRYJAK
reprezentant
VON DER VECHT
Wspólnik
2001-06-05
2001-06-06
3000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100,00 ZŁ KAŻDY OGÓŁEM 300.000,00 ZŁ
EWA KRYJAK
Wspólnik
2001-06-05
2017-03-07
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ
NUESSING BAUBESCHLAG GMBH RFN
Wspólnik
2001-06-06
2004-06-21
1500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁ KAŻDY ŁĄCZNIE 750.000,00 ZŁ
MARCIN JAN KRYJAK
Wspólnik
2004-06-21
2008-06-17
150 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY - WARTOŚĆ 75 000,00 PLN
JAN BRONISŁAW KRYJAK
Wspólnik
2008-06-17
2017-03-07
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
ROBERT ADAM KARASEK
Prokurent
2001-06-05
2001-06-06
SAMOISTNA
EWA KRYJAK
Prokurent
2004-07-21
2017-03-07
SAMOISTNA
EWA KRYJAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNOOSOBOWEGO PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA).
MICHAEL MAINZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2001-06-06
EWA KRYJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-05
2004-06-21
KARL-HEINRICH LUDWIG DIECKMEYER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2004-06-21
ROBERT ADAM KARASEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-06
2010-12-02
ROMAN MORDARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-21
2008-06-17
ROBERT GROBORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-17
2014-08-05
MICHAŁ MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-05
2017-03-07
2001-06-05
2001-06-06
KUSTRONIA, 47, BIELSKO-BIAŁA, 43-316, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
B307/MOSBUILD/Rosja/Moskwa
80 000,00 zł
14 000,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2004 - 2006
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie