KRS 0000053925
REGON35708129800000
Nazwa"ALUMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALUMETAL
Data rejestracji 19 paź 2001 (23 lata temu) 19 paź 2001
Data usunięcia 30 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOŚCIUSZKI, 111, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2714000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2742 PRODUKCJA ALUMINIUM #2753 ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2863 PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #3430 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3710 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM #5112 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7134 WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃGRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-10-19
2002-06-04
5428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2714000 ZŁ ( DWA MILIONY SIEDEMSET CZTERNAŚCIE TYSIĘCY )
070614970
Wspólnik
2002-06-04
2002-10-22
5.428 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.714.000,00 ZŁOTYCH (DWA MILIONY SIEDEMSET CZTERNAŚCIE TYSIECY ZŁOTYCH)
35628847100000
MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
Wspólnik
2002-10-22
2003-10-30
2.714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.357.000,00 ZŁ
GRZEGORZ STULGIS
Wspólnik
2003-04-04
2003-10-30
2.714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.357.000,00 ZŁ
ALEKSANDER PROSKE
Prokurent
2002-09-02
2002-10-30
ODDZIELNA, JEDNOOSOBOWA
PRZEMYSŁAW GRZYBEK
Prokurent
2002-10-30
2003-10-30
ODDZIELNA, JEDNOOSOBOWA
TOMASZ RADOSŁAW RADA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-10-22
JAN BRONISŁAW KRYJAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-10-22
JACEK JAN CHWISTEK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-19
2002-10-22
MARCIN ANDRZEJ BILLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2003-10-30
WITOLD PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2003-05-21
MICHAŁ MALINA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2003-04-04
JOLANTA REGINA KONARSKA BRAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-04
2003-10-30
GRZEGORZ STULGIS
Członek Organu Nadzoru
2003-05-21
2003-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, NATOMIAST GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA ZWRÓCONE DO SPÓŁKI ORAZ DORĘCZANIE PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
KRZYSZTOF BŁASIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-10-30
2003-10-30
SZYMON ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-15
2003-10-30
JAROSŁAW JURASZ
PREZES
2001-10-19
2002-10-30
2001-10-19
2003-10-30
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2003-10-30
"ALUMETAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-19
2003-10-30
KOŚCIUSZKI, 111, KĘTY, 32-650, KĘTY, POLSKA
2001-10-19
2003-10-30
2742 - PRODUKCJA ALUMINIUM
2001-10-19
2003-10-30
2753 - ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
2001-10-19
2003-10-30
2863 - PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
2001-10-19
2003-10-30
3430 - PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW
2001-10-19
2003-10-30
3710 - ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU
2001-10-19
2003-10-30
5112 - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
2001-10-19
2003-10-30
5119 - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2001-10-19
2003-10-30
5152 - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2001-10-19
2003-10-30
5157 - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2001-10-19
2003-10-30
7020 - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie